Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Seyfor, a. s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 01572377.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BOQ Czech, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Michal Rybovič |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2024 |
Adresa | Čerešňový sad 9061/18 , Bratislava-Záhorská Bystrica |
Jméno | Martin Cígler |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2024 |
Adresa | Högrova 2888/17, 61200 Brno |
Jméno | Tomáš Loukota |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2024 |
Adresa | Starý dvůr 1732, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
Jméno | Petr Franc |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2024 |
Adresa | Jižní Stráň 304, 25072 Předboj |
Jméno | Dipl. Ing. Martin Kudrna MBA |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2024 |
Adresa | 76, 26727 Podbrdy |
Jméno | Ing. Jan Tomíšek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 8.7.2024 |
Adresa | Palackého třída 3088/71, 61200 Brno |
Jméno | Martin Cígler |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.4.2019 do 8.7.2024 |
Adresa | Högrova 2888/17, 61200 Brno |
Jméno | Michal Rybovič |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2022 do 8.7.2024 |
Adresa | Čerešňový sad 9061/18 , Bratislava – Záhorská Bystrica |
Jméno | Petr Franc |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2020 do 8.7.2024 |
Adresa | Jižní Stráň 304, 25072 Předboj |
Jméno | Ing. Jan Tomíšek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2020 do 8.7.2024 |
Adresa | Palackého třída 3088/71, 61200 Brno |
Jméno | Dipl. Ing. Martin Kudrna MBA |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2020 do 8.7.2024 |
Adresa | 76, 26727 Podbrdy |
Jméno | Tomáš Loukota |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2020 do 8.7.2024 |
Adresa | Starý dvůr 1732, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
Jméno | Michal Rybovič |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 5.4.2019 do 30.9.2022 |
Adresa | Mládežnícka 21 , Banská Bystrica |
Jméno | Michal Rybovič |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2014 do 5.4.2019 |
Adresa | Mládežnícka 21 , Banská Bystrica |
Jméno | Martin Cígler |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2014 do 5.4.2019 |
Adresa | Högrova 2888/17, 61200 Brno |
Jméno | Veronika Beránková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.4.2013 do 27.3.2014 |
Adresa | Jeseniova 278, 27203 Kladno |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Loukota |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martin Cígler |
Člen statutárního orgánu: | Petr Franc |
Člen statutárního orgánu: | Dipl. Ing. Martin Kudrna MBA |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Tomíšek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Rybovič |
Výpis dat pro firmu Seyfor, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.