Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Seven Facility Group SE, která sídlí v obci Praha 8 a bylo jí přiděleno IČO 01609637.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Veritus SE se sídlem v obci Praha 8 byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Štěpán Šmejkal |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.4.2024 |
Adresa | Krátká 2676/7, 43401 Most |
Jméno | Štěpán Prášil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.2.2024 do 29.4.2024 |
Adresa | Strahovské nádvoří 126/8, 11800 Praha |
Jméno | Mgr. Petra Vašinková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.10.2019 do 1.2.2024 |
Adresa | 453, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Mgr. Milan Brosch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.10.2015 do 3.10.2019 |
Adresa | Gagarinova 1764, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Petra Golová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.4.2013 do 10.10.2015 |
Adresa | Písečná 447/13, 18200 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Štěpán Šmejkal |
---|
Výpis dat pro firmu Seven Facility Group SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.