Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Osůvky, která sídlí v obci Třinec a bylo jí přiděleno IČO 27027481.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Osůvky se sídlem v obci Třinec byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | Lucie Kukuczová |
---|---|
Funkce | Předsedkyňe spolku |
Ve funkci | od 27.3.2024 |
Adresa | 91, 73961 Třinec |
Jméno | Radek Cienciala |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 28.1.2022 do 27.3.2024 |
Adresa | 194, 73961 Třinec |
Jméno | Jaroslava Kollárová |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 17.11.2020 do 28.1.2022 |
Adresa | 57, 73961 Třinec |
Jméno | Jaroslava Kollárová |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 21.12.2019 do 17.11.2020 |
Adresa | 57, 73961 Třinec |
Jméno | Roman Čmiel |
---|---|
Funkce | Předseda spolku |
Ve funkci | od 26.1.2016 do 21.12.2019 |
Adresa | 9, 73961 Třinec |
Člen statutárního orgánu: | Lucie Kukuczová |
---|
Výpis dat pro firmu Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Osůvky obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.