Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Schminka s.r.o., která sídlí v obci Horky a bylo jí přiděleno IČO 27176843.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Ambitus, s.r.o. se sídlem v obci Horky byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Romana Zina Massy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.9.2024 |
Adresa | Moravská 808, 56002 Česká Třebová |
Jméno | MUDr. Jana Cibulková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.3.2017 |
Adresa | 7, 28601 Horky |
Jméno | MUDr. Jana Cibulková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.9.2016 do 29.3.2017 |
Adresa | Kostelní 151, 25751 Bystřice |
Jméno | MUDr. Jana Cibulková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.11.2006 do 4.9.2016 |
Adresa | Kostelní 151, 25751 Bystřice |
Jméno | Karen Melik-Shakhnazarov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2004 do 13.11.2006 |
Adresa | Koštířova 2285/2, 14800 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Romana Zina Massy |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jana Cibulková |
Výpis dat pro firmu Schminka s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.