Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SAYCO a.s., která sídlí v obci Praha 1 a bylo jí přiděleno IČO 26427729.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SAYCO s.r.o. se sídlem v obci Praha 1 byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Safet Bojić |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 27.6.2019 |
Adresa | Kališnická 379/8, 13000 Praha |
Jméno | Roberto Bojić |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.6.2019 |
Adresa | Kališnická 379/8, 13000 Praha |
Jméno | Roberto Bojić |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.5.2019 do 27.6.2019 |
Adresa | Pod javory 1284/10, 14800 Praha |
Jméno | Safet Bojić |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 29.5.2019 do 27.6.2019 |
Adresa | Pod javory 1284/10, 14800 Praha |
Jméno | Roberto Bojič |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.11.2013 do 29.5.2019 |
Adresa | Pod javory 1284/10, 14800 Praha |
Jméno | Safet Bojič |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 29.11.2013 do 29.5.2019 |
Adresa | Pod javory 1284/10, 14800 Praha |
Jméno | Roman Olejar |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2007 do 29.11.2013 |
Adresa | Sokolská 1208, 69681 Bzenec |
Jméno | Roberto Bojic |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.3.2013 do 29.11.2013 |
Adresa | Maršála Tita 173 , Opatija |
Jméno | Safet Bojič |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.12.2005 do 29.11.2013 |
Adresa | Pod javory 1284/10, 14800 Praha |
Jméno | Petr Genšerovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2007 do 5.3.2013 |
Adresa | Na žertvách 559/27, 18000 Praha |
Jméno | Zbyněk Gacksch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.2005 do 23.11.2007 |
Adresa | Krušnohorská 107, 41742 Krupka |
Jméno | Radek Seiml |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.2005 do 23.11.2007 |
Adresa | Hilmarova 979/2, 15200 Praha |
Jméno | Safet Bojič |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.8.2005 do 30.12.2005 |
Adresa | Pod javory 1284/10, 14800 Praha |
Jméno | Safet Bojič |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.4.2002 do 20.8.2005 |
Adresa | Dolnojirčanská 270/22, 14200 Praha |
Jméno | Safet Bojič |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.1.2001 do 25.4.2002 |
Adresa | Kosmická , Praha 4 |
Člen statutárního orgánu: | Roberto Bojic |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Safet Bojić |
Výpis dat pro firmu SAYCO a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.