Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SATPO services, a.s., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 28416520.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MERLENITTE a.s. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jiří Pokorný |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.3.2023 |
Adresa | Švédská 655/6, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.3.2023 |
Adresa | Seydlerova 2148/9, 15800 Praha |
Jméno | Ing. Dana Knížková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.3.2023 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/128, 15000 Praha |
Jméno | Matěj Čížek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2024 |
Adresa | Duslova 2076, 26601 Beroun |
Jméno | Pavel Starý |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.2023 do 1.7.2024 |
Adresa | Nad Želivkou 422, 16400 Praha |
Jméno | Ing. Tibor Mikóczi |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.3.2023 do 15.10.2023 |
Adresa | Kollárova 1747, 26601 Beroun |
Jméno | Jiří Pokorný |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2022 do 21.3.2023 |
Adresa | Švédská 655/6, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.2021 do 21.3.2023 |
Adresa | Seydlerova 2148/9, 15800 Praha |
Jméno | Pavel Starý |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.12.2021 do 21.3.2023 |
Adresa | Nad Želivkou 422, 16400 Praha |
Jméno | Jiří Pokorný |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.11.2018 do 7.8.2022 |
Adresa | Švédská 1010/15, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Sluka PhD. |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 30.9.2021 do 10.11.2021 |
Adresa | Čerchovská 1745/7, 12000 Praha |
Jméno | Linda Krásová MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.11.2018 do 30.9.2021 |
Adresa | 79, 26203 Nový Knín |
Jméno | Ing. Jiří Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.11.2018 do 14.1.2021 |
Adresa | Pražská 1586, 25228 Černošice |
Jméno | Ing. Zdeněk Hladík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.11.2018 do 16.9.2020 |
Adresa | Eliášova 479/15, 16000 Praha |
Jméno | JUDr. Věra Nekvasilová |
---|---|
Funkce | členka představenstva |
Ve funkci | od 22.9.2018 do 26.11.2018 |
Adresa | Na Vlečce 339, 25218 Úhonice |
Jméno | Věra Nekvasilová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.11.2013 do 22.9.2018 |
Adresa | Na Vlečce 339, 25218 Úhonice |
Jméno | JUDr. Věra Nekvasilová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.9.2013 do 21.11.2013 |
Adresa | Na Vlečce 339, 25218 Úhonice |
Jméno | JUDr. Věra Nekvasilová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2008 do 28.9.2013 |
Adresa | Na Vlečce 339, 25218 Úhonice |
Jméno | Žaneta Bil´ová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.6.2008 do 11.8.2008 |
Adresa | Varnsdorfská 334/11, 19000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Pokorný |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Matěj Čížek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dana Knížková |
Výpis dat pro firmu SATPO services, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.