Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Sady Životice spol. s r.o., která sídlí v obci Havířov a bylo jí přiděleno IČO 41030303.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Sady Životice spol. s r.o. se sídlem v obci Havířov byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Radomír Mikesz |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.4.2024 |
Adresa | U Hřiště 1352/13a, 73564 Havířov |
Jméno | Ing. Stanislav Fridrich |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.2.2023 |
Adresa | 89, 73951 Nižní Lhoty |
Jméno | Ing. Drahomíra Tošenovská |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.2.2023 do 15.4.2024 |
Adresa | V Mešníku 5559/6A, 72200 Ostrava |
Jméno | Ing. Drahomíra Tošenovská |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.7.2014 do 15.2.2023 |
Adresa | V Mešníku 5559/6A, 72200 Ostrava |
Jméno | Ing. Stanislav Fridrich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.7.2014 do 15.2.2023 |
Adresa | 89, 73951 Nižní Lhoty |
Jméno | Ing. Drahomíra Tošenovská |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.7.2011 do 2.7.2014 |
Adresa | V Mešníku 5559/6A, 72200 Ostrava |
Jméno | Ing. Stanislav Fridrich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.7.2011 do 2.7.2014 |
Adresa | 89, 73951 Nižní Lhoty |
Jméno | JUDr. Andrej Milčák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.6.2007 do 19.7.2011 |
Adresa | Úvozní 789, 73531 Bohumín |
Jméno | Ing. Dušan Kokoška |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.11.2003 do 19.7.2011 |
Adresa | Na Fojtství 1496/12, 73601 Havířov |
Jméno | JUDr. Andrej Milčák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.6.1995 do 20.6.2007 |
Adresa | Okružní 1061, 73581 Bohumín |
Jméno | Ing. Dušan Kokoška |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.8.1993 do 26.11.2003 |
Adresa | 926, 73571 Dětmarovice |
Jméno | Ing. Pavel Chmiel |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.7.1991 do 12.1.1994 |
Adresa | Padlých Hrdinů , Horní Životice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Stanislav Fridrich |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Radomír Mikesz |
Výpis dat pro firmu Sady Životice spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.