Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu S y n e m a spol. s r. o. "^v likvidaci"^, která sídlí v obci Kopřivnice a bylo jí přiděleno IČO 47679166.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem S y n e m a spol. s r. o. se sídlem v obci Kopřivnice byla založena v roce 1992. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podnikala v oboru Truhlářství, podlahářství , Zámečnictví, nástrojářství , Opravy silničních vozidel .Jméno | Vladimír Symerský |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.11.2015 |
Adresa | Obránců míru 1305/14, 74221 Kopřivnice |
Jméno | Jiří Ernst |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.11.2015 |
Adresa | 246, 74267 Ženklava |
Jméno | Jiří Ernst |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.3.2012 do 23.11.2015 |
Adresa | 246, 74267 Ženklava |
Jméno | Vladimír Symerský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.3.2012 do 23.11.2015 |
Adresa | Obránců míru 1305/14, 74221 Kopřivnice |
Jméno | Vladimír Symerský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.2.2012 do 27.3.2012 |
Adresa | Obránců mírů 1305, Kopřivnice |
Jméno | Jiří Ernst |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.2.2012 do 27.3.2012 |
Adresa | Pod Morávií 1314, 74221 Kopřivnice |
Jméno | Vladimír Symerský |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 1.9.1992 do 6.2.2012 |
Adresa | Obránců mírů 1305 , Kopřivnce |
Jméno | Jiří Ernst |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 20.10.1993 do 6.2.2012 |
Adresa | Pod Morávií 1314, 74221 Kopřivnice |
Jméno | Oldřich Neckář |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 1.9.1992 do 20.10.1993 |
Adresa | Polní 1288, Kopřivnice |
Jméno | Vladimír Machciník |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 1.9.1992 do 20.10.1993 |
Adresa | Frnacouzská 1189, Kopřivnice |
Jméno | Pavel Matalík |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 1.9.1992 do 20.10.1993 |
Adresa | Osvoboditelů 1236, Kopřivnice |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Ernst |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Symerský |
Výpis dat pro firmu S y n e m a spol. s r. o. "^v likvidaci"^ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.