Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu S.D.H.spol. s r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Nové Strašecí a bylo jí přiděleno IČO 48952443.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TASCON,spol.s r.o. se sídlem v obci Nové Strašecí byla založena v roce 1994. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podnikala v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkování obchodu, služeb a informací (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živ. podnikání v platném znění) , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv , Automatizované zpracování dat , Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) .Jméno | Rauf Iusifov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.8.2024 |
Adresa | T. G. Masaryka 169, 27713 Kostelec nad Labem |
Jméno | Svitlana Goloborod'Ko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | T. G. Masaryka 169, 27713 Kostelec nad Labem |
Jméno | Maxym Goloborod'Ko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | T. G. Masaryka 169, 27713 Kostelec nad Labem |
Jméno | Rauf Iusifov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.7.2013 do 15.8.2024 |
Adresa | Kurkova 1209/8, 18200 Praha |
Jméno | Maxym Goloborod'Ko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.7.2013 do 27.11.2015 |
Adresa | Vajdova 1046/23, 10200 Praha |
Jméno | Svitlana Goloborod'Ko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.2.2015 do 27.11.2015 |
Adresa | Vajdova 1046/23, 10200 Praha |
Jméno | Svitlana Goloborodko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.7.2013 do 24.2.2015 |
Adresa | Vajdova 1046/23, 10200 Praha |
Jméno | Rauf Iusifov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.10.2011 do 23.7.2013 |
Adresa | Petržílkova 2485/44, 15800 Praha |
Jméno | Maxym Goloboroďko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.3.2010 do 23.7.2013 |
Adresa | Štichova 578/29, 14900 Praha |
Jméno | Svitlana Goloboroďko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.3.2010 do 23.7.2013 |
Adresa | Štichova 578/29, 14900 Praha |
Jméno | Ivan Dobej |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.7.2005 do 25.3.2010 |
Adresa | Vrchlického 1198/9, 27401 Slaný |
Jméno | ing. Petr Jinoch |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.6.2000 do 5.7.2005 |
Adresa | Janského 2191/71, 15500 Praha |
Jméno | Pavel Kvasnička |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.7.1994 do 5.7.2005 |
Adresa | Přecechtělová , Praha 5 |
Jméno | ing. Věra Indrová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.7.1994 do 5.7.2005 |
Adresa | Ořešská 686/25, 15500 Praha 5 |
Jméno | ing. Karel Haidinger |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.7.1994 do 16.2.2005 |
Adresa | Žižkova 1538, 27401 Slaný |
Jméno | ing. Petr Jinoch |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.7.1994 do 19.6.2000 |
Adresa | Jakutská 1199/9, 10000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Svitlana Goloborod'Ko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Rauf Iusifov |
Člen statutárního orgánu: | Maxym Goloborod'Ko |
Výpis dat pro firmu S.D.H.spol. s r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.