Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RYBEX GROUP s.r.o.,
která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28523831.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem RYBEX GROUP s.r.o.
se sídlem v obci Praha
byla založena v roce 2009.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy RYBEX GROUP s.r.o. IČO: 28523831
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Viktor Botos
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 24.1.2019
Adresa
Portizanska 8 , Szolotvina
Jméno
Andrei Cecan
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 19.10.2018do 24.1.2019
Adresa
Žatecká 2436/19, 43401 Most
Jméno
Andrei Cecan
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 19.10.2018do 19.10.2018
Adresa
Žatecká 2436/19, 43401 Most
Jméno
Ekaterina Shmyrina
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 13.6.2016do 9.10.2018
Adresa
Školnaja 24 , m. Kirov, Kirovská oblast, o. Porošino
Jméno
Ekaterina Shmyrina
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 13.6.2016do 9.10.2018
Adresa
Školnaja 24 , m. Kirov, Kirovská oblast, o. Porošino
Výpis dat pro firmu RYBEX GROUP s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.