Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RUTENIUM s.r.o., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 28297601.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem RUTENIUM s.r.o. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Igor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.2.2017 |
Adresa | Olšanská 2898/4f, 13000 Praha |
Jméno | Ihor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.12.2016 |
Adresa | Havlíčkovo náměstí 700/9, 13000 Praha |
Jméno | Ihor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.1.2017 |
Adresa | Olšanská 2898/4f, 13000 Praha |
Jméno | Ihor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.3.2016 |
Adresa | Pod Parukářkou 2760/8, 13000 Praha |
Jméno | Igor Rudnyckyj |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.2.2017 |
Adresa | Olšanská 2898/4f, 13000 Praha |
Jméno | Igor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.2.2017 do 17.2.2017 |
Adresa | Olšanská 2898/4f, 13000 Praha |
Jméno | Ihor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.1.2017 do 9.2.2017 |
Adresa | Olšanská 2898/4f, 13000 Praha |
Jméno | Ihor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.12.2016 do 28.1.2017 |
Adresa | Havlíčkovo náměstí 700/9, 13000 Praha |
Jméno | Ihor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.3.2016 do 16.12.2016 |
Adresa | Pod Parukářkou 2760/8, 13000 Praha |
Jméno | Ihor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.1.2016 do 16.3.2016 |
Adresa | 35, 66603 Malhostovice |
Jméno | Ihor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.8.2012 do 29.1.2016 |
Adresa | 35, 66603 Malhostovice |
Jméno | Ihor Rudnytskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.7.2008 do 8.8.2012 |
Adresa | Minská 3171/103, 61600 Brno |
Člen statutárního orgánu: | Igor Rudnyckyj |
---|
Výpis dat pro firmu RUTENIUM s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.