Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Rossgilde, s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24838225.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Rossgilde, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Vít Mutl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.2.2021 |
Adresa | Mírová 1182, 25230 Řevnice |
Jméno | Avi Cohen |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.5.2011 |
Adresa | , Herzliya Pitvach, David Hamelech St. 38, PSČ 46661 |
Jméno | Matan Cohen |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2017 do 1.2.2021 |
Adresa | Elihau Berlin 8 , Tel Aviv |
Jméno | Vít Mutl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.1.2014 do 22.2.2017 |
Adresa | Mírová 1182, 25230 Řevnice |
Jméno | Vít Mutl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.1.2014 do 22.2.2017 |
Adresa | Mírová 1182, 25230 Řevnice |
Člen statutárního orgánu: | Avi Cohen |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Matan Cohen |
Výpis dat pro firmu Rossgilde, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.