Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RONECO a.s. v likvidaci,
která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27919277.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem RONECO a.s.
se sídlem v obci Praha
byla založena v roce 2007.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy RONECO a.s. v likvidaci IČO: 27919277
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
JUDr. Jakub Sklenka
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 11.7.2017
Adresa
Perucká 2566/30, 12000 Praha
Jméno
JUDr. Jakub Sklenka
Funkce
Statutární ředitel
Ve funkci
od 11.7.2017do 1.1.2021
Adresa
Perucká 2566/30, 12000 Praha
Jméno
Martina Kroutilová
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 1.7.2017do 11.7.2017
Adresa
4, 26223 Buková u Příbramě
Jméno
JUDr. Jakub Sklenka
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 1.8.2015do 11.7.2017
Adresa
Perucká 2566/30, 12000 Praha
Jméno
Ing. Michal Horák
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 21.8.2015do 11.7.2017
Adresa
Kopeckého 1327/45, 16900 Praha
Jméno
Martina Kroutilová
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 18.2.2015do 1.7.2017
Adresa
Sovova 772, 25082 Úvaly
Jméno
Ing. Michal Horák
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 10.7.2007do 21.8.2015
Adresa
Kopeckého 1327/45, 16900 Praha
Jméno
JUDr. Jakub Sklenka
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 19.7.2012do 1.8.2015
Adresa
Perucká 2566/30, 12000 Praha
Jméno
Martina Vitásková
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 11.6.2014do 18.2.2015
Adresa
4, 26223 Buková u Příbramě
Jméno
Ing. Zdeněk Hlůže
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 19.7.2012do 11.6.2014
Adresa
Kladenská 322, 27353 Hostouň
Jméno
JUDr. Jakub Sklenka
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 10.7.2007do 19.7.2012
Adresa
Patočkova 698/14, 16900 Praha
Jméno
Ing. David Jansa
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 3.9.2010do 19.7.2012
Adresa
Lipová 1342, 25301 Hostivice
Jméno
Alena Žahourová
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 10.7.2007do 3.9.2010
Adresa
Kozinova 681/23, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Výpis dat pro firmu RONECO a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.