Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu REZEK Group a.s., která sídlí v obci Zlatníky-Hodkovice a bylo jí přiděleno IČO 01758039.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem NORTE DAME Enterprise a.s. se sídlem v obci Zlatníky-Hodkovice byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jiří Rezek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2021 |
Adresa | Náves sv. Petra a Pavla 303, 25241 Zlatníky-Hodkovice |
Jméno | Ing. Michaela Zázvorková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2019 do 26.7.2021 |
Adresa | Jabloňová 272, 25245 Ohrobec |
Jméno | Tomáš Rezek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2019 do 26.7.2021 |
Adresa | Náves sv. Petra a Pavla 303, 25241 Zlatníky-Hodkovice |
Jméno | Ing. Jiří Rezek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2019 do 26.7.2021 |
Adresa | Náves sv. Petra a Pavla 303, 25241 Zlatníky-Hodkovice |
Jméno | Tomáš Rezek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.2018 do 26.7.2019 |
Adresa | Náves sv. Petra a Pavla 303, 25241 Zlatníky-Hodkovice |
Jméno | Jiří Rezek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2019 do 26.7.2019 |
Adresa | Náves sv. Petra a Pavla 303, 25241 Zlatníky-Hodkovice |
Jméno | Jan Rezek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.5.2014 do 26.7.2019 |
Adresa | Trenčínská 2625/18, 14100 Praha |
Jméno | Jiří Rezek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 12.7.2013 do 20.2.2019 |
Adresa | Náves sv. Petra a Pavla 17, 25241 Zlatníky-Hodkovice |
Jméno | Tomáš Rezek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.5.2018 do 23.6.2018 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
Jméno | Tomáš Rezek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.7.2013 do 9.5.2018 |
Adresa | Mirotická 955/9, 14200 Praha |
Jméno | Tomáš Rezek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.7.2013 do 9.5.2018 |
Adresa | Mirotická 955/9, 14200 Praha |
Jméno | Jan Rezek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.7.2013 do 29.5.2014 |
Adresa | Dlážděná 130, 25209 Hradištko |
Jméno | Petra Plachá |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.6.2013 do 12.7.2013 |
Adresa | Zdeňka Lhoty 468, 25228 Černošice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Rezek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Rezek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michaela Zázvorková |
Výpis dat pro firmu REZEK Group a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.