Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RETEX a.s., která sídlí v obci Moravský Krumlov a bylo jí přiděleno IČO 46346431.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem RETEX a.s. se sídlem v obci Moravský Krumlov byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Mgr. Pavel Štraus |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Velká Michalská 214/18, 66902 Znojmo |
Jméno | Aleš Svoboda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Krapkova 2851/76, 67181 Znojmo |
Jméno | Mgr. Ján Krivda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Kúpeľná 507/59 , 05001 Revúca |
Jméno | Ing. Robert Šimek Ph.D. |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.4.2022 |
Adresa | 589, 67125 Tasovice |
Jméno | Ing.Mgr. Pavel Štraus |
---|---|
Funkce | člen představestva |
Ve funkci | od 7.11.2017 do 4.10.2023 |
Adresa | Velká Michalská 214/18, 66902 Znojmo |
Jméno | Bohuslav Slavík |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.1.2017 do 4.10.2023 |
Adresa | 278, 67175 Jezeřany-Maršovice |
Jméno | Ing. Robert Šimek Ph.D. |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.8.2017 do 15.4.2022 |
Adresa | Pod soudním vrchem 2565/1, 66902 Znojmo |
Jméno | Ing. Antonín Čagánek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.1.2017 do 25.1.2018 |
Adresa | Sídliště 361, 67201 Moravský Krumlov |
Jméno | Ing. Antonín Čagánek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.1.2017 do 25.1.2018 |
Adresa | Sídliště 361, 67201 Moravský Krumlov |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.8.2017 do 20.9.2017 |
Adresa | Na Rybníkách 158, 66446 Silůvky |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.8.2017 do 20.9.2017 |
Adresa | Na Rybníkách 158, 66446 Silůvky |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.11.2015 do 14.8.2017 |
Adresa | Na Rybníkách 158, 66446 Silůvky |
Jméno | Miroslav Jaššo |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.11.2015 do 14.8.2017 |
Adresa | Na Valtické 473/25, 69141 Břeclav |
Jméno | Miroslav Jaššo |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.11.2015 do 14.8.2017 |
Adresa | Na Valtické 473/25, 69141 Břeclav |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.11.2015 do 14.8.2017 |
Adresa | Na Rybníkách 158, 66446 Silůvky |
Jméno | Ing. František Klíma |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 4.11.2015 do 19.1.2017 |
Adresa | Soběšická 1379/96, 61400 Brno |
Jméno | Ing. František Klíma |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 4.11.2015 do 19.1.2017 |
Adresa | Soběšická 1379/96, 61400 Brno |
Jméno | Ing. František Klíma |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 13.8.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | Soběšická 96, 61400 Brno |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | Na Rybníkách 158, 66446 Silůvky |
Jméno | Miroslav Jaššo |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.2.2015 do 4.11.2015 |
Adresa | Na Valtické 473/25, 69141 Břeclav |
Jméno | Ing. Radovan Hlavinka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.9.2014 do 11.2.2015 |
Adresa | Krondlova 522/28, 61600 Brno |
Jméno | Ing. Radovan Hlavinka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2012 do 16.9.2014 |
Adresa | Krondlova 522/3, 61600 Brno |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 13.8.2012 do 28.8.2012 |
Adresa | Na rybníkách 240, 66446 Silůvky |
Jméno | Ing. Radovan Hlavinka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.8.2012 do 28.8.2012 |
Adresa | Strakatého 3, 63600 Brno |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2009 do 13.8.2012 |
Adresa | Na rybníkách 240, 66446 Silůvky |
Jméno | Ing. Radovan Hlavinka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2009 do 13.8.2012 |
Adresa | Strakatého 3, 63600 Brno |
Jméno | Ing. František Klíma |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2009 do 13.8.2012 |
Adresa | Soběšická 96, 61400 Brno |
Jméno | Ing. Boris Kubovčiak |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2007 do 8.6.2009 |
Adresa | Nám. Bořislavka 2076, 16000 Praha 6 |
Jméno | Ing. František Klíma |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2007 do 8.6.2009 |
Adresa | Soběšická 96, 61400 Brno |
Jméno | Ing. Jan Böhm |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2007 do 8.6.2009 |
Adresa | Na osice 108, 25241 Hodkovice |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2007 do 8.6.2009 |
Adresa | Na rybníkách 240, 66446 Silůvky |
Jméno | JUDr. František Řezáč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2007 do 8.6.2009 |
Adresa | Přímětice 549, 66902 Znojmo |
Jméno | Ing. Radovan Hlavinka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2007 do 8.6.2009 |
Adresa | Strakatého 3, 63600 Brno |
Jméno | Dušan Přikryl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2007 do 26.7.2007 |
Adresa | Stamicova 1, 62300 Brno |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.2.2004 do 24.1.2007 |
Adresa | Na rybníkách 240, 66446 Silůvky |
Jméno | Ing. Boris Kubovčiak |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.2.2004 do 24.1.2007 |
Adresa | Slancova 1254, 18200 Praha 4 |
Jméno | JUDr. František Řezáč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2004 do 24.1.2007 |
Adresa | Přímětice 549, Znojmo |
Jméno | Ing. Jan Böhm |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.8.2005 do 24.1.2007 |
Adresa | Tenisová 956/13, 10000 Praha 10 |
Jméno | Ing. František Klíma |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2006 do 24.1.2007 |
Adresa | Soběšická 96, 61400 Brno |
Jméno | Mgr. Jiří Moravec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2006 do 24.1.2007 |
Adresa | Na Rejdišti 605/2, 66902 Znojmo |
Jméno | Ing. František Klíma |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.2.2004 do 27.7.2006 |
Adresa | Soběšická 96, 61400 Brno |
Jméno | Mgr. Jiří Moravec |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 17.8.2005 do 27.7.2006 |
Adresa | Na Rejdišti 605/2, 66902 Znojmo |
Jméno | Ing. Danuše Pokorná |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.1.2003 do 17.8.2005 |
Adresa | č.p.12, Nová Ves |
Jméno | Ing. Jan Böhm |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2004 do 17.8.2005 |
Adresa | Tenisová 956/13, Praha 10 |
Jméno | JUDr. František Řezáč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.2.2002 do 30.9.2004 |
Adresa | Přímětice 549, Znojmo |
Jméno | Ing. Jan Böhm |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.1.2003 do 30.9.2004 |
Adresa | Tenisová 956/13, Praha 10 |
Jméno | Ing. Boris Kubovčiak |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.1996 do 9.2.2004 |
Adresa | Slancova 1254, Praha 8 |
Jméno | Ing. František Klíma |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.4.1997 do 9.2.2004 |
Adresa | Soběšická 96, Brno |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.1.2003 do 9.2.2004 |
Adresa | Na rybníkách 240, Silůvky |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 3.4.1997 do 15.1.2003 |
Adresa | Na rybníkách 240, Silůvky |
Jméno | ing. Jaroslav Hořínek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.11.1999 do 15.1.2003 |
Adresa | 271, Psáry |
Jméno | Ing. Jan Böhm |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.2.2002 do 15.1.2003 |
Adresa | Tenisová 956/13, Praha 10 |
Jméno | Jaroslav Udlínek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1998 do 13.2.2002 |
Adresa | 11, Černíkovice |
Jméno | ing. Jaroslav Hořínek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.4.1997 do 25.11.1999 |
Adresa | Boloňská 307, Praha 10 |
Jméno | Ing. Jaroslav Udlínek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.1996 do 3.12.1998 |
Adresa | Sokolovská 207, Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | INg. Jaroslav Hořínek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 13.10.1995 do 3.4.1997 |
Adresa | Gramsziho 307, Praha 10 |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 18.3.1996 do 3.4.1997 |
Adresa | Na rybníkách 240, Silůvky |
Jméno | Ing. František Klíma |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.3.1996 do 3.4.1997 |
Adresa | Soběšická 96, Brno |
Jméno | ing. Jana Havlínová |
---|---|
Funkce | členka představenstva |
Ve funkci | od 18.3.1996 do 23.10.1996 |
Adresa | Na vrcholu 15, Praha 3 |
Jméno | Ing. Jan Böhm |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.3.1996 do 23.10.1996 |
Adresa | Tenisová 956/13, Praha 19 |
Jméno | Ing. Ladislav Ptáček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.9.1994 do 18.3.1996 |
Adresa | Na rybníkách 240, Silůvky |
Jméno | ing. Karel Pánek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.10.1995 do 18.3.1996 |
Adresa | Vrátkovská 12/20661, Praha |
Jméno | ing. Boris Kubovčiak |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.10.1995 do 18.3.1996 |
Adresa | J.Zajíce 21, Praha 4 |
Jméno | Ing. Jiří Kunt |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 13.10.1995 do 18.3.1996 |
Adresa | Na Poříčí 14, Praha 1 |
Jméno | INg. Jaroslav Hořínek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.4.1992 do 13.10.1995 |
Adresa | Gramsziho 307, Praha 10 |
Jméno | Jana Šoborová |
---|---|
Funkce | členka představenstva |
Ve funkci | od 1.2.1994 do 13.10.1995 |
Adresa | Elišky Krásnohorské 30, Brno |
Jméno | Ing. František Bis |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.2.1994 do 13.10.1995 |
Adresa | Mánesov 39, Praha 2 |
Jméno | Ing. Jiří Kunt |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.2.1994 do 13.10.1995 |
Adresa | Na Poříčí 14, Praha 1 |
Jméno | Ing. Peter Schwanzer |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.4.1992 do 14.9.1994 |
Adresa | Slovinská 54, Brno |
Jméno | Jan Šmerda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.4.1992 do 1.2.1994 |
Adresa | Sabinova 2, Brno |
Jméno | Ing. Milan Martínek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.4.1992 do 1.2.1994 |
Adresa | Polní 3, Ivančice |
Jméno | RNDr. Josef Kábela CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.4.1992 do 1.2.1994 |
Adresa | Olbrachtovo nám. 12, Brno |
Člen statutárního orgánu: | Bohuslav Slavík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Robert Šimek Ph.D. |
Člen statutárního orgánu: | Ing., Mgr. Pavel Štraus |
Výpis dat pro firmu RETEX a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.