Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RETAURUS s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28470460.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem RETAURUS s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Maria Remmer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Marciho 711/6, 10800 Praha |
Jméno | Elizaveta Masianova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | Marciho 711/6, 10800 Praha |
Jméno | Sergei Masianov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.7.2015 |
Adresa | 2 - Vostočnaja 8 , Novgorodská obl., Okulovský okres, Uglovka |
Jméno | Elizaveta Masianova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.2.2017 do 6.1.2023 |
Adresa | Počernická 514/54, 10800 Praha |
Jméno | Maria Remmer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.4.2019 do 5.1.2023 |
Adresa | Počernická 514/54, 10800 Praha |
Jméno | Marija Remmer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.1.2019 do 12.4.2019 |
Adresa | Počernická 514/54, 10800 Praha |
Jméno | Marija Remmer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.1.2019 do 30.1.2019 |
Adresa | Vršovická 1429/68, 10100 Praha |
Jméno | Marija Sergejevna Remmer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.12.2018 do 10.1.2019 |
Adresa | Vršovická 1429/68, 10100 Praha |
Jméno | Maria Kalashnikova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.7.2015 do 11.12.2018 |
Adresa | Počernická 514/54, 10800 Praha |
Jméno | Elizaveta Masyanova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.7.2015 do 2.2.2017 |
Adresa | Počernická 514/54, 10800 Praha |
Jméno | Elizaveta Masyanova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.7.2015 do 15.7.2015 |
Adresa | Počernická 514/54, 10800 Praha 10 |
Jméno | Sergey Masyanov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.8.2010 do 9.7.2015 |
Adresa | , Novgorodská obl., Okulovský okres, Uglovka 2-Vostočnaja 8 |
Jméno | Elizaveta Masyanova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.8.2010 do 9.7.2015 |
Adresa | , Novgorodská obl., Okulovský okres, Uglovka 2-Vostočnaja 8 |
Jméno | Maria Kalashnikova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.8.2009 do 9.7.2015 |
Adresa | Počernická 514/54, 10800 Praha 10 |
Jméno | Elizaveta Masyanova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.8.2010 do 9.7.2015 |
Adresa | , Novgorodská obl., Okulovský okres, Uglovka 2-Vostočnaja 8 |
Jméno | Sergey Masyanov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.8.2010 do 9.7.2015 |
Adresa | , Novgorodská obl., Okulovský okres, Uglovka 2-Vostočnaja 8 |
Jméno | Maria Masyanova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.11.2008 do 27.8.2009 |
Adresa | Počernická 514/54, 10800 Praha 10 |
Člen statutárního orgánu: | Sergei Masianov |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Elizaveta Masianova |
Člen statutárního orgánu: | Maria Remmer |
Výpis dat pro firmu RETAURUS s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.