Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Repharm a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 25319141.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Poliklinika Viniční a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | MUDr. Jana Žingorová MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.3.2023 |
Adresa | Všešímská 249, 25163 Kunice |
Jméno | Ing. Jiří Gelnar MBA |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 29.3.2022 |
Adresa | Rychvaldská 1490, 73514 Orlová |
Jméno | Ing. Kateřina Řehulková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2022 |
Adresa | Šeříková 626/38, 70030 Ostrava |
Jméno | MUDr. Jana Žingorová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.2.2021 do 17.3.2023 |
Adresa | Všešímská 249, 25163 Kunice |
Jméno | Ing. Jiří Gelnar |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2022 do 29.3.2022 |
Adresa | Rychvaldská 1490, 73514 Orlová |
Jméno | Ing. Pavel Hanák |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.1.2021 do 11.1.2022 |
Adresa | Tyršova 665/6, 68201 Vyškov |
Jméno | Ing. Jiří Gelnar |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.1.2021 do 11.1.2022 |
Adresa | Rychvaldská 1490, 73514 Orlová |
Jméno | MUDr. Jana Žingorová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.1.2021 do 6.2.2021 |
Adresa | Bystřička 279 , Martin |
Jméno | PharmDr. Leoš Vít |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.10.2016 do 7.1.2021 |
Adresa | Přetlucká 126/17, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Kamila Biskosová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.3.2019 do 7.1.2021 |
Adresa | 187, 73994 Třinec |
Jméno | Ing. Martin Tollner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.4.2019 do 7.1.2021 |
Adresa | Bochořákova 3177/35, 61600 Brno |
Jméno | PharmDr. Tomáš Florian |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.1.2017 do 5.4.2019 |
Adresa | Smetanova 942, 68401 Slavkov u Brna |
Jméno | Ing. Kamila Biskosová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.3.2014 do 11.3.2019 |
Adresa | 187, 73994 Třinec |
Jméno | PharmDr. Leoš Vít |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.4.2016 do 7.10.2016 |
Adresa | Přetlucká 126/17, 10000 Praha |
Jméno | Ing. David Masopust |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2014 do 7.10.2016 |
Adresa | Heleny Malířové 589/12, 72525 Ostrava |
Jméno | MUDr. Jana Žingorová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.10.2015 do 12.4.2016 |
Adresa | Všešímská 249, 25163 Kunice |
Jméno | MUDr. Jana Žingorová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.3.2015 do 21.10.2015 |
Adresa | Bystřička 279 , Martin |
Jméno | Ing. Kateřina Danyšová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2014 do 1.12.2014 |
Adresa | Družnosti 1345/6, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Kateřina Danyšová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.3.2014 do 18.6.2014 |
Adresa | Družnosti 1345/6, 14000 Praha |
Jméno | Ing. David Masopust |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.3.2014 do 18.6.2014 |
Adresa | Heleny Malířové 589/12, 72525 Ostrava |
Jméno | Kateřina Danyšová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.12.2013 do 11.3.2014 |
Adresa | Družnosti 1345/6, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Kamila Biskosová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 31.10.2012 do 11.3.2014 |
Adresa | 187, 73994 Třinec |
Jméno | David Masopust |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.1.2013 do 11.3.2014 |
Adresa | Heleny Malířové 589/12, 72525 Ostrava |
Jméno | Ing. Roman Gavanda |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.1.2012 do 10.12.2013 |
Adresa | Gen. Sochora 6213/12a, 70800 Ostrava |
Jméno | Ing. Tomáš Dohnal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.1.2012 do 10.1.2013 |
Adresa | Holasická 893/19, 74705 Opava |
Jméno | Ing. Kamila Biskosová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2010 do 31.10.2012 |
Adresa | Lidická 795, 73961 Třinec |
Jméno | MUDr. David Šperling |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.8.2007 do 4.1.2012 |
Adresa | Remešova 1107/3, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Tomáš Dohnal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2010 do 4.1.2012 |
Adresa | Holasická 893/19, 74705 Opava |
Jméno | Ing. Kamila Biskosová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 3.4.2008 do 14.5.2009 |
Adresa | Lidická 795, 73961 Třinec |
Jméno | Ing. Jindřich Zetek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.4.2008 do 22.10.2008 |
Adresa | Vinohradská 796/11, 43401 Most |
Jméno | Ing. Kamila Biskosová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.3.2007 do 3.4.2008 |
Adresa | Lidická 795, 73961 Třinec |
Jméno | Ing. Miroslav Nováček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 30.8.2007 do 3.4.2008 |
Adresa | Nová 6, 73551 Bohumín |
Jméno | Ing. Kateřina Ondráčková |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.7.2007 do 30.8.2007 |
Adresa | 23, 78342 Slatinice |
Jméno | Hana Šefrnová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.10.2006 do 2.7.2007 |
Adresa | K lesu 965/6, 14200 Praha |
Jméno | Ing. David Laštůvka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.2.2006 do 2.7.2007 |
Adresa | Beskydská 699, 73961 Třinec |
Jméno | Mgr. Stanislav Macoszek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.5.2004 do 28.3.2007 |
Adresa | Komenského 1189/59, 73701 Český Těšín |
Jméno | Ing. Marcel Kotásek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.5.2006 do 11.10.2006 |
Adresa | 65, 73937 Žermanice |
Jméno | MUDr. David Šperling |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.5.2004 do 15.5.2006 |
Adresa | Remešova 1107/3, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Rostislav Blaha |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 12.8.2005 do 2.2.2006 |
Adresa | Matěje Kopeckého 602/30, 70800 Ostrava |
Jméno | JUDr. Petr Vaněk |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 24.5.2004 do 12.8.2005 |
Adresa | K Rybníku 1191, 73514 Orlová |
Jméno | Ing. Daniel Dudys |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.3.2002 do 24.5.2004 |
Adresa | Beskydská 794, 73961 Třinec |
Jméno | MUDr. Martin Polach |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.12.1996 do 24.5.2004 |
Adresa | Pod Hájovnou 2682/4, 78701 Šumperk |
Jméno | MUDr. Roman Dudys |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.12.1996 do 24.5.2004 |
Adresa | Jablunkovská 381, 73961 Třinec |
Jméno | MUDr. Antonín Koukal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.12.1996 do 3.3.2004 |
Adresa | Kotlářská 660/14, 60200 Brno |
Jméno | Ing. Ivan Kozák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.12.1996 do 3.3.2004 |
Adresa | Klobásova 28/52, 62500 Brno |
Jméno | Ing. Daniel Dudys |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.12.1996 do 18.3.2002 |
Adresa | Habrová 397, 73961 Třinec |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Kateřina Řehulková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Gelnar MBA |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jana Žingorová MBA |
Výpis dat pro firmu Repharm a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.