Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RECOVERA CZ, a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 60193204.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem COGETERM PRAHA a. s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Vodoinstalatérství, topenářství .Jméno | Mgr. Jakub Vyroubal |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 2.3.2022 |
Adresa | Kmetská 1396/18, 71000 Ostrava |
Jméno | Mgr. Jakub Vyroubal |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 4.6.2020 do 2.3.2022 |
Adresa | Ahepjukova 2799/33, 70200 Ostrava |
Jméno | Mgr. Jakub Vyroubal |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 20.5.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Ahepjukova 2799/33, 70200 Ostrava |
Jméno | Mgr. Jakub Vyroubal |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 16.2.2018 do 4.6.2020 |
Adresa | Ahepjukova 2799/33, 70200 Ostrava |
Jméno | Mgr. Jakub Vyroubal |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 16.2.2018 do 20.5.2020 |
Adresa | Ahepjukova 2799/33, 70200 Ostrava |
Jméno | Mgr. Jakub Vyroubal |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 13.4.2016 do 16.2.2018 |
Adresa | Bohuslava Martinů 718/23, 70800 Ostrava |
Jméno | Mgr. Jakub Vyroubal |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 13.4.2016 do 16.2.2018 |
Adresa | Bohuslava Martinů 718/23, 70800 Ostrava |
Jméno | Mgr. Jakub Vyroubal |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 13.4.2016 do 16.2.2018 |
Adresa | Bohuslava Martinů 718/23, 70800 Ostrava |
Jméno | Laurent Barrieux |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.1.2013 do 13.4.2016 |
Adresa | Tyršova 1250/6, 70200 Ostrava |
Jméno | Francois Habégre |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.4.2005 do 21.1.2013 |
Adresa | Tyršova 1250/6, 70200 Moravská Ostrava |
Jméno | ing. Jiří Příhoda |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.7.2002 do 19.4.2005 |
Adresa | Kpt. Jaroše 331, Trutnov |
Jméno | Francois Habégre |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 9.4.2003 do 19.4.2005 |
Adresa | Šaljapinova 5513, Ostrava |
Jméno | Denis Givois |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 17.2.2004 do 19.4.2005 |
Adresa | Školská 20/689, 11000 Praha 1 |
Jméno | Renaud Capris |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.12.2004 do 19.4.2005 |
Adresa | Chladná 11/1949, 71000 Ostrava |
Jméno | Ing. Jiří Šinágl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.12.2004 do 19.4.2005 |
Adresa | Jabloňová 607, 41712 Proboštov |
Jméno | Ing. Tomáš Pleskač |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.7.2002 do 8.12.2004 |
Adresa | Švecova 6, Třebíč |
Jméno | Gérard Levet |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.10.2002 do 8.12.2004 |
Adresa | Vinohradská 22, 12000 Praha 2 |
Jméno | Denis Givois |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 9.4.2003 do 17.2.2004 |
Adresa | U Družstva práce 92, Praha 4 |
Jméno | Brice Alleman |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.6.2000 do 9.4.2003 |
Adresa | Pod Srázem 7/1755, Praha 4 |
Jméno | Dr.Ing. Ondřej Holman |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 26.8.2002 do 2.10.2002 |
Adresa | U Botiče 1390, Praha 4 |
Jméno | Ing. Stanislav Svoboda |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.6.2000 do 26.8.2002 |
Adresa | Pláničkova 443/5, Praha 6 |
Jméno | Ing. Theodor Dvořák |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 27.6.2000 do 29.7.2002 |
Adresa | Coufalova 21, Znojmo |
Jméno | Bruno Masson |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.12.1998 do 27.6.2000 |
Adresa | Pod Hybšmankou 16, Praha 5 |
Jméno | Denis Givois |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.6.1999 do 27.6.2000 |
Adresa | Pod Srázem 1, 14000 Praha 4 |
Jméno | René Jamin |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.6.1999 do 27.6.2000 |
Adresa | Krkonošská 1520/7, 12000 Praha 2 |
Jméno | Gérard Levet |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.2.2000 do 27.6.2000 |
Adresa | Vinohradská 22, 12000 Praha 2 |
Jméno | Jean Luc Demanesse, Nar. 28.6.1947 |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.12.1998 do 9.2.2000 |
Adresa | Čermákova 7, Praha 2 |
Jméno | Laurent Berméjo |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.12.1998 do 29.6.1999 |
Adresa | Pod Hybšmankou 16, Praha 5 |
Jméno | Alain Claude Francois, Nar. 21.6.1961 |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.12.1998 do 29.6.1999 |
Adresa | Rubličova 7, Praha 6 |
Jméno | Luc Zeller |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.1993 do 18.12.1998 |
Adresa | Na pískách 93, Praha 6 |
Jméno | Hubert Michel Lhoir |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.6.1996 do 18.12.1998 |
Adresa | V zahrádách 311/633, 25262 Horoměřice |
Jméno | Laurent Bermejo |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 13.6.1996 do 18.12.1998 |
Adresa | Frágnerova 2383, Praha 6 |
Jméno | Claude Caus |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.1993 do 13.6.1996 |
Adresa | Nad úpadem 199, Praha 4 |
Jméno | Roger Sinquin |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.1993 do 13.6.1996 |
Adresa | Nad úpadem 199, Praha 4 |
Jméno | Miloš Charypar |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.1993 do 13.6.1996 |
Adresa | Madridská 637, Praha 8 |
Jméno | Jaroslav Rybář |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.1993 do 13.6.1996 |
Adresa | Krynická 498, Praha 8 |
Jméno | Marc Dutoit |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.1993 do 13.6.1996 |
Adresa | Na pískách 93, Praha 6 |
Jméno | Pierra Yvess Desbouvrie |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.3.1994 do 13.6.1996 |
Adresa | Úpadem 199, Praha 4 |
Jméno | Pierra Yvesse Desbouvrie |
---|---|
Funkce | Generální ředitel |
Ve funkci | od 31.3.1994 do 13.6.1996 |
Adresa | , |
Jméno | Levi Hanson |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.1993 do 12.4.1995 |
Adresa | U Ladronky 24, Praha 6 |
Jméno | Robert Chelberg |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.1993 do 12.4.1995 |
Adresa | Šalounova 1933, Praha 4 |
Jméno | René Ehlen |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.12.1993 do 31.3.1994 |
Adresa | Na Černé hoře 16, Praha 6 |
Jméno | Pierre-Yves Desbouvrie |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 30.12.1993 do 31.3.1994 |
Adresa | Nad úpadem 199, Praha 4 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Jakub Vyroubal |
---|
Výpis dat pro firmu RECOVERA CZ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.