Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RAVAGO, spol. s r.o., která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 49966103.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem RAVAGO Brno, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. František Jezdinský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.6.2016 |
Adresa | Gotthardská 33/3, 16000 Praha |
Jméno | Ing. František Jezdinský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.8.2009 do 17.6.2016 |
Adresa | Gotthardská 33/3, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Libor Zelinka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.11.2009 do 25.8.2011 |
Adresa | Toužimská 657/67, 19700 Praha |
Jméno | PhDr. Petr Němec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.12.1993 do 31.8.2009 |
Adresa | Zavřená 325/23, 63400 Brno |
Jméno | Ing. František Jezdinský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.12.1993 do 28.3.2002 |
Adresa | Gotthardská 33/3, 16000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Jezdinský |
---|
Výpis dat pro firmu RAVAGO, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.