Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RANČ ESADERA s.r.o., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 26029189.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ISNET s.r.o. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Petra Valentová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.2.2020 |
Adresa | 606, 39701 Kestřany |
Jméno | Martin Valenta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.2.2020 |
Adresa | 606, 39701 Kestřany |
Jméno | Petra Valentová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.1.2020 do 14.2.2020 |
Adresa | Puklicova 1004/10, 37004 České Budějovice |
Jméno | Martin Valenta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.1.2020 do 14.2.2020 |
Adresa | Puklicova 1004/10, 37004 České Budějovice |
Jméno | Ing. Pavel Šíma |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.12.2015 do 21.1.2020 |
Adresa | 255, 37001 Litvínovice |
Jméno | Vítězslav Vejraška |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.12.2015 do 21.1.2020 |
Adresa | U Výstaviště 486/15, 37005 České Budějovice |
Jméno | Ing. Miroslav Valenta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.12.2015 do 21.1.2020 |
Adresa | Čajkovského 1588/2, 37005 České Budějovice |
Jméno | Vítězslav Vejraška |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.4.2005 do 3.12.2015 |
Adresa | U výstaviště 15, České Budějovice |
Jméno | Ing. Pavel Šíma |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.4.2005 do 3.12.2015 |
Adresa | 255, Litvínovice |
Jméno | Ing. Miroslav Valenta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.3.2007 do 3.12.2015 |
Adresa | Čajkovského 1588/2, 37005 České Budějovice |
Jméno | Ing. Miroslav Valenta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2000 do 12.3.2007 |
Adresa | U výstaviště 15, České Budějovice |
Jméno | Petra Trojanová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2000 do 19.4.2005 |
Adresa | K.Chocholy 4, České Budějovice |
Člen statutárního orgánu: | Petra Valentová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martin Valenta |
Výpis dat pro firmu RANČ ESADERA s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.