Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PROSKAM s.r.o., která sídlí v obci Záhoří a bylo jí přiděleno IČO 45536783.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem P R O S K A M s.r.o. se sídlem v obci Záhoří byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací , Provádění ohňostrojných prací , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí .Jméno | Stanislav Nejedlo |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.4.2014 |
Adresa | 12, 51301 Záhoří |
Jméno | Tomáš Koucký |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2024 |
Adresa | 45, 51301 Záhoří |
Jméno | Tomáš Koucký |
---|---|
Funkce | zástupce jednatele |
Ve funkci | od 22.4.2014 do 16.1.2024 |
Adresa | 45, 51301 Záhoří |
Jméno | Stanislav Nejedlo |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.3.2006 do 22.4.2014 |
Adresa | 12, 51301 Záhoří |
Jméno | Tomáš Koucký |
---|---|
Funkce | zástupce jednatele |
Ve funkci | od 27.3.2006 do 22.4.2014 |
Adresa | 45, 51301 Záhoří |
Jméno | Stanislav Nejedlo |
---|---|
Funkce | zástupce jednatele |
Ve funkci | od 3.8.1999 do 27.3.2006 |
Adresa | Jana Nerudy 30, 51301 Semily |
Jméno | Rudolf Chlupáč |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.3.1992 do 27.3.2006 |
Adresa | , Semily |
Jméno | Vladimír Koucký |
---|---|
Funkce | zástupce jednatele |
Ve funkci | od 5.3.1992 do 3.8.1999 |
Adresa | Jana Nerudy 45, 51301 Semily |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Nejedlo |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Koucký |
Výpis dat pro firmu PROSKAM s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.