Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PROFI, spol. s r.o., která sídlí v obci Ostružná a bylo jí přiděleno IČO 00557960.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MGM Software & Hardware, spol. s r.o. se sídlem v obci Ostružná byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Hostinská činnost , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Martin Nedbal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Amforová 1935/27, 15500 Praha |
Jméno | Bc. Jakub Langer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | L. Váchy 496, 76001 Zlín |
Jméno | Bc. Jakub Langer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.10.2021 do 24.2.2023 |
Adresa | Mánesova 1816, 76502 Otrokovice |
Jméno | Ing. Milan Koutský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.1.2021 do 15.10.2021 |
Adresa | Tyršovo návrší 177, 66401 Řícmanice |
Jméno | Ing. Miloslav Muselík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.8.2015 do 13.1.2021 |
Adresa | 146, 78825 Ostružná |
Jméno | ing. Miloslav Muselík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.12.2013 do 5.8.2015 |
Adresa | 66, 78825 Ostružná |
Jméno | Ing. Miloslav Muselík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.3.2004 do 14.12.2013 |
Adresa | Chlumská 450, 76302 Zlín |
Jméno | ing. Miloslav Muselík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.5.1999 do 31.3.2004 |
Adresa | Jižní Vršava 379, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Miloslav Muselík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.6.1995 do 17.5.1999 |
Adresa | Dětská 4608, 76005 Zlín |
Jméno | Ing. Milan Vitovský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.6.1995 do 30.4.1997 |
Adresa | Sokolská 3961, 76001 Zlín |
Jméno | RNDr. Petr Novotný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.4.1993 do 19.6.1995 |
Adresa | Bratří Jaroňků 4063, 76001 Zlín |
Jméno | ing. Grigorij Dvorský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.4.1993 do 19.6.1995 |
Adresa | Sv. Čecha 593 , Zlín-Prštné |
Jméno | Ing.dvorský Grigorij |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 5.9.1990 do 15.4.1993 |
Adresa | K Pasekám 593, 76001 Zlín |
Jméno | Ing.kašický Michal |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 5.9.1990 do 15.4.1993 |
Adresa | 106, 76901 Holešov |
Jméno | Ing.Muselík Miloslav |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.9.1990 do 15.4.1993 |
Adresa | U Trojáku 4634, 76005 Zlín |
Člen statutárního orgánu: | ing. Miloslav Muselík |
---|
Výpis dat pro firmu PROFI, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.