Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PRAGOMETAL recycling s.r.o., která sídlí v obci Mníšek pod Brdy a bylo jí přiděleno IČO 47669624.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Moravia - metal spol. s r.o. se sídlem v obci Mníšek pod Brdy byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jan Kotland, MSc |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.12.2020 |
Adresa | Kohlreithstraße 5 , Pameth |
Jméno | Petra Smetanová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.10.2023 |
Adresa | 271, 26101 Háje |
Jméno | Ing. Adam Svoboda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.9.2022 |
Adresa | Rymaňská 1064, 25210 Mníšek pod Brdy |
Jméno | Ing. Pavel Lamač |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.12.2015 |
Adresa | Šantrochova 1862/11, 16200 Praha |
Jméno | Petra Smetanová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.12.2020 do 7.10.2023 |
Adresa | Na Lukách 711, 25244 Psáry |
Jméno | Ing. Adam Svoboda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.12.2020 do 9.9.2022 |
Adresa | Tunelářů 276, 15600 Praha |
Jméno | ing. Čestmír Kotland |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.7.2014 do 1.12.2020 |
Adresa | Ke stráni 142, 25203 Řitka |
Jméno | ing. Milan Kotland |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.7.2014 do 1.12.2020 |
Adresa | 161, 25210 Líšnice |
Jméno | Ing. Alena Calábková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.2.2016 do 1.12.2020 |
Adresa | Svépomoc IV 1664/9, 75002 Přerov |
Jméno | Jaromír Svoboda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.2.2016 do 1.12.2020 |
Adresa | Tunelářů 276, 15600 Praha |
Jméno | Ing. Hanuš Griese |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.2.2016 do 1.12.2020 |
Adresa | Sadová 607, 79803 Plumlov |
Jméno | Jaromír Svoboda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.7.2009 do 12.2.2016 |
Adresa | Tunelářů 276, 15600 Praha |
Jméno | Ing. Alena Calábková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.7.2002 do 12.2.2016 |
Adresa | Svépomoc , Přerov |
Jméno | Ing. Hanuš Griese |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.7.2002 do 12.2.2016 |
Adresa | Sadová 607, 79803 Plumlov |
Jméno | Ing. Pavel Lamač |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.7.2009 do 12.12.2015 |
Adresa | Šantrochova 1862/11, 16200 Praha |
Jméno | Ing. Milan Kotland |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.7.2009 do 22.7.2014 |
Adresa | Svépomoci 315, 15600 Praha |
Jméno | ing. Čestmír Kotland |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.6.1999 do 12.7.2014 |
Adresa | Ke stráni 142, 25203 Řitka |
Jméno | Jaroslav Kvapil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.1992 do 22.7.2009 |
Adresa | Sídliště Svobody , Prostějov |
Jméno | Ing. Hanuš Griese |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.1992 do 5.7.2002 |
Adresa | Oskara Nedbala 680/21, 79811 Prostějov |
Jméno | Ing. Alena Calábková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.1992 do 5.7.2002 |
Adresa | U Rybníka 712/10, 75002 Přerov |
Jméno | Ing. Čestmír Kotland |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.1992 do 23.6.1999 |
Adresa | Oskara Nedbala 681/23, 79811 Prostějov |
Člen statutárního orgánu: | Petra Smetanová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Lamač |
Člen statutárního orgánu: | Jan Kotland MSc |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Adam Svoboda |
Výpis dat pro firmu PRAGOMETAL recycling s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.