Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Ústí nad Labem a bylo jí přiděleno IČO 46708481.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s. se sídlem v obci Ústí nad Labem byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. Společnost podniká v oboru Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 261 | |
IČO: | 46708481 | |
Obchodní firma: | Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.5.1992 |
Datum vzniku: | 1.5.1992 | |
Právním důvodem zrušení společnosti je usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 6. 2022, č.j. 18 Cm 89/2022-12 (právní moc dnem 9. 8. 2022), kterým bylo rozhodnuto o zrušení společnosti, nařízení její likvidace a jmenován likvidátor soudem. | 19.9.2022 | |
Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 7.11.2003, č.j. 42 Nc 7275/2003-6 byla nařízena exekuce proti povinnému: Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Velká hradební 2800, identifikační číslo 467 08 481. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, se sídlem Rokycany, Klostermannova 635/III. | 5.12.2003 | |
Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.10. 2003, č.j. 42 Nc 7179/2003-12 byla nařízena exekuce proti povinnému Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Velká hradební 2800, identifikační číslo 46708481. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Roman Vytejčka, se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23 | 4.11.2003 | |
Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 11.4. 2003, č.j. 42 Nc 6691/2003-7 byla nařízena exekuce proti povinnému: Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Velká hradební 2800, identifikační číslo 46708481. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ivan Rehák, soudní exekutor se sídlem Ústí nad Labem, Velká hradební 2. | 30.6.2003 | |
Ing. arch. Natalie H o r v á t o v á, Potoky 4315, Zlín | 24.9.1993 - 7.8.1996 | |
Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. | 1.5.1992 | |
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Pozemní stavby, s.p., Ústí nad Labem., s.p.. | 1.5.1992 | |
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. | 1.5.1992 - 24.9.1993 | |
Dozorčí rada společnosti: Ing. Pavel H l a v a t ý , bytem Ústí nad Labem, Rubensova 1558/76, Ing. Jaromír P o k o r n ý , bytem Ústí nad Labem, Jana Zajíce 2763/3 a Karel V o p i č k a , bytem Teplice, Francouzská 1488/1. | 1.5.1992 - 24.9.1993 |
IČO: | 46708481 |
---|---|
Obchodní firma: | Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 5. 1992 |
Celkový počet živností: | 32 |
Aktivních živností: | 3 |
IČO: | 46708481 |
---|---|
Firma: | Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 5. 1992 |
Výpis dat pro firmu Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.