Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu POLARIS-HOLDING, spol. s r.o. - v likvidaci, která sídlí v obci Svatobořice-Mistřín a bylo jí přiděleno IČO 63475693.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem POLARIS-HOLDING spol. s r.o. se sídlem v obci Svatobořice-Mistřín byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost .Jméno | JUDr. Ivo Dědek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.4.1997 do 7.11.2003 |
Adresa | Sadová 3950, 76001 Zlín |
Jméno | Radomír Vrána |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.10.1995 do 21.4.1997 |
Adresa | Sychrov 101/30, Vsetín |
Jméno | Radomír Vrána |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.8.1995 do 24.10.1995 |
Adresa | bratří Hlaviců 101/30, Vsetín |
Jméno | Oldřich Kegler |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.8.1995 do 24.10.1995 |
Adresa | Lípa 221, Zlín |
Člen statutárního orgánu: | Radomír Vrána |
---|
Výpis dat pro firmu POLARIS-HOLDING, spol. s r.o. - v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.