Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Pískovna ŠAMŠULA, a.s., která sídlí v obci Kunice a bylo jí přiděleno IČO 29272866.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SEDOS doprava a.s. se sídlem v obci Kunice byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Milan Šamšula |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 6.10.2020 |
Adresa | 273, 67976 Drnovice |
Jméno | Ing. Tereza Šamšulová |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | 396, 67976 Drnovice |
Jméno | Milan Šamšula |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 6.10.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | 273, 67976 Drnovice |
Jméno | Irena Dvořáčková |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 6.6.2014 do 6.10.2020 |
Adresa | 290, 67976 Drnovice |
Jméno | Irena Dvořáčková |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 6.6.2014 do 6.10.2020 |
Adresa | 290, 67976 Drnovice |
Jméno | Jaroslav Sedláček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.4.2011 do 6.6.2014 |
Adresa | 210, 67976 Drnovice |
Jméno | Ludmila Sedláčková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.4.2011 do 6.6.2014 |
Adresa | 210, 67976 Drnovice |
Jméno | Irena Dvořáčková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.4.2011 do 6.6.2014 |
Adresa | 290, 67976 Drnovice |
Jméno | Jaroslav Sedláček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 26.4.2014 do 6.6.2014 |
Adresa | 324, 67976 Drnovice |
Jméno | Jaroslav Sedláček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.4.2011 do 26.4.2014 |
Adresa | 324, 67976 Drnovice |
Člen statutárního orgánu: | Milan Šamšula |
---|
Výpis dat pro firmu Pískovna ŠAMŠULA, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.