Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Piešťanský X-Force a.s., která sídlí v obci Hranice a bylo jí přiděleno IČO 28605004.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Advancer Capital a.s. se sídlem v obci Hranice byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Hostinská činnost , Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Bohumil Piešťanský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.9.2023 |
Adresa | Sady Čs. legií 422, 75301 Hranice |
Jméno | Veronika Piešťanská |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2018 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Bohumil Piešťanský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2017 do 8.9.2023 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Tomáš Čihák |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2017 do 31.1.2018 |
Adresa | Náměstí Boženy Němcové 662/4, 70800 Ostrava |
Jméno | Veronika Piešťanská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2017 do 31.1.2018 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Tomáš Čihák |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2017 do 31.1.2018 |
Adresa | Náměstí Boženy Němcové 662/4, 70800 Ostrava |
Jméno | Veronika Piešťanská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2017 do 31.1.2018 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Bohumil Pišťanský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2017 do 20.2.2017 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Bohumil Pišťanský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2017 do 20.2.2017 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Tomáš Čihák |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.11.2015 do 31.1.2017 |
Adresa | Náměstí Boženy Němcové 662/4, 70800 Ostrava |
Jméno | Veronika Piešťanská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.11.2015 do 31.1.2017 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Bohumil Piešťanský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.11.2015 do 31.1.2017 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Tomáš Čihák |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.11.2015 do 31.1.2017 |
Adresa | Náměstí Boženy Němcové 662/4, 70800 Ostrava |
Jméno | Bohumil Piešťanský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.11.2015 do 31.1.2017 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Veronika Piešťanská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.11.2015 do 31.1.2017 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Bohumil Piešťanský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2011 do 27.11.2015 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Tomáš Čihák |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2011 do 27.11.2015 |
Adresa | Náměstí Boženy Němcové 662/4, 70800 Ostrava |
Jméno | Veronika Piešťanská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.6.2011 do 27.11.2015 |
Adresa | Přátelství 504, 75301 Hranice |
Jméno | Veronika Sváčková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2011 do 20.6.2011 |
Adresa | Přátelství 504, Hranice |
Jméno | Tomáš Čihák |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.2.2010 do 24.1.2011 |
Adresa | Náměstí Boženy Němcové 662/4, 70800 Ostrava |
Jméno | Gabriela Bordovská |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.11.2009 do 17.2.2010 |
Adresa | Hlubočická 102, 74285 Vřesina |
Jméno | Monika Agler |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.11.2009 do 17.2.2010 |
Adresa | Mezilehlá 326/1, 19000 Praha 9 |
Člen statutárního orgánu: | Veronika Piešťanská |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bohumil Piešťanský |
Výpis dat pro firmu Piešťanský X-Force a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.