Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PERAVES CZ, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 28348036.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PERAVES CZ, spol. s r.o. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jens Pinckernelle |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 29.1.2021 |
Adresa | Parkstrasse 44 , Kassel |
Jméno | Hans Hubertus Bahlsen |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 26.11.2021 |
Adresa | Monator, 25, Rue Grimaldi , Monaco |
Jméno | Arnold Wagner |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 14.2.2020 |
Adresa | Rieterstrasse 3 , Winterthur |
Jméno | Daniel Münch |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 14.2.2020 do 29.1.2021 |
Adresa | Wangenstrasse 1 , Wiedlisbach BE |
Jméno | Ing. Gustav Procházka |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 12.3.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Žebětínek 90/5, 62100 Brno |
Jméno | Ing. Gustav Procházka |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 12.3.2017 do 14.2.2020 |
Adresa | Žebětínek 90/5, 62100 Brno |
Jméno | Karl Zubler |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 8.6.2018 do 14.2.2020 |
Adresa | Taaholzstrasse 16 , Uzwil |
Jméno | Mgr. Šárka Procházková |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 12.3.2017 do 8.6.2018 |
Adresa | Žebětínek 90/5, 62100 Brno |
Jméno | Arnold Wagner |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.7.2009 do 12.3.2017 |
Adresa | Rieterstrasse 3 CH-8406, Winterthur |
Jméno | Ing. Gustav Procházka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.7.2015 do 12.3.2017 |
Adresa | Žebětínek 90/5, 62100 Brno |
Jméno | Arnold Wagner |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.7.2009 do 12.3.2017 |
Adresa | Rieterstrasse 3 CH-8406, Winterthur |
Jméno | Ing. Gustav Procházka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.7.2015 do 12.3.2017 |
Adresa | Žebětínek 90/5, 62100 Brno |
Jméno | Ing. Gustav Procházka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.6.2014 do 23.7.2015 |
Adresa | Žebětínek 90/5, 62100 Brno |
Jméno | Ing. Gustav Procházka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.7.2009 do 25.6.2014 |
Adresa | Žebětínek 90/5, 62100 Brno |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Gustav Procházka |
---|
Výpis dat pro firmu PERAVES CZ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.