Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Pekařství Illík, spol. s r. o., která sídlí v obci Bílovec a bylo jí přiděleno IČO 43960651.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Pekařství - Illík, spol. s r.o. se sídlem v obci Bílovec byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Pekařství, cukrářství .Jméno | Ing. Antonín Illík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 2.12.2014 |
Adresa | 8, 74301 Bílovec |
Jméno | Ing. Antonín Illík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.8.2004 do 2.12.2014 |
Adresa | 8, 74301 Bílovec - Lhotka |
Jméno | Ing. Antonín Illík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.6.2000 do 26.8.2004 |
Adresa | 8, Bílovec - Lhotka |
Jméno | Ing. Antonín Illík |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 18.11.1991 do 26.6.2000 |
Adresa | 7, Bílovec-Výškovice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Antonín Illík |
---|
Výpis dat pro firmu Pekařství Illík, spol. s r. o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.