Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., která sídlí v obci Náchod a bylo jí přiděleno IČO 46505083.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. se sídlem v obci Náchod byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Pekařství, cukrářství .Jméno | Ing. Petr Franěk |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.3.2022 |
Adresa | 16, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Petr Hůlka |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 13.4.2018 do 1.3.2022 |
Adresa | Nový Domov 425, 54101 Trutnov |
Jméno | Jakub Franěk |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.10.2017 do 1.3.2022 |
Adresa | 85, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Ing. Petr Franěk |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.8.2021 do 1.3.2022 |
Adresa | 16, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Václav Kroutvar |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.10.2016 do 1.3.2022 |
Adresa | Růžová 1966, 54701 Náchod |
Jméno | Bc. Petr Franěk |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2019 do 20.8.2021 |
Adresa | 16, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Petr Franěk |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.7.2014 do 23.11.2019 |
Adresa | 16, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Ing. Jitka Pichová |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.10.2016 do 13.4.2018 |
Adresa | 8, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Ing. Jitka Pichová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 7.7.2014 do 1.10.2016 |
Adresa | 8, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Ing. Josef Franěk |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.7.2014 do 30.9.2016 |
Adresa | 16, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Jitka Pichová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.5.2013 do 7.7.2014 |
Adresa | 8, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Petr Franěk |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.5.2013 do 7.7.2014 |
Adresa | 16, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Josef Franěk |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 6.5.2013 do 7.7.2014 |
Adresa | 16, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Jaroslav Dubský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.5.2013 do 9.12.2013 |
Adresa | Dykova 1303/32, 50002 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Petr Franěk |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.11.2009 do 6.5.2013 |
Adresa | Jaroslava Ježka 767, 54101 Trutnov |
Jméno | Ing. Josef Franěk |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.11.2009 do 6.5.2013 |
Adresa | 16, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Jaroslav Dubský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 16.11.2009 do 6.5.2013 |
Adresa | Dykova 1303/32, 50002 Hradec Králové |
Jméno | Petr Franěk |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.11.2009 do 6.5.2013 |
Adresa | 16, 54908 Provodov-Šonov |
Jméno | Ing. Petr Franěk |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2004 do 16.11.2009 |
Adresa | Dřevařská 514, 54103 Trutnov |
Jméno | Ing. Josef Franěk |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.2.2004 do 16.11.2009 |
Adresa | 16, 76345 Provodov |
Jméno | Jaroslav Dubský |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.2.2004 do 16.11.2009 |
Adresa | 74, 41301 Bříza |
Jméno | Petr Franěk |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 19.2.2004 do 16.11.2009 |
Adresa | 16, 76345 Provodov |
Jméno | Jaroslav Dubský |
---|---|
Funkce | Místopřdseda představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2001 do 19.2.2004 |
Adresa | 74, 50312 Všestary |
Jméno | Petr Franěk |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.1998 do 19.2.2004 |
Adresa | 16, 76345 Provodov |
Jméno | Ing. Josef Franěk |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.10.1998 do 19.2.2004 |
Adresa | 16, 76345 Provodov |
Jméno | Ing. Miroslav Řehák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2001 do 16.9.2002 |
Adresa | Přibyslavská 688, 54901 Nové Město nad Metují |
Jméno | Ing. Jan Knittel |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 18.10.2000 do 16.9.2002 |
Adresa | 138, 54954 Police nad Metují |
Jméno | Jaroslav Dubský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.1998 do 10.8.2001 |
Adresa | Bezručova 1336/16, 50002 Hradec Králové |
Jméno | Štefan Švidroň |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.1998 do 10.8.2001 |
Adresa | Přemyslova 1144, 54941 Červený Kostelec |
Jméno | Ing. Marie Kebortová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 5.11.1999 do 18.10.2000 |
Adresa | Na Kopci 512, 54932 Velké Poříčí |
Jméno | Václav Nejedlý |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.10.1998 do 29.2.2000 |
Adresa | 167, 54475 Třebihošť |
Jméno | Ing. Petr David |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.1998 do 29.2.2000 |
Adresa | Pod koupalištěm 712, 29306 Kosmonosy |
Jméno | Ing. Milan Plhal |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.7.1996 do 29.2.2000 |
Adresa | 3, 55221 Rasošky |
Jméno | Jaroslav Suchomel |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.1998 do 5.11.1999 |
Adresa | Ostašská 278, 54954 Police nad Metují |
Jméno | Ing. Jan Berkovec |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.7.1996 do 15.10.1998 |
Adresa | Divadelní 933, 54941 Červený Kostelec |
Jméno | Ing. Josef Franěk |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 17.7.1996 do 15.10.1998 |
Adresa | 16, 76345 Provodov |
Jméno | Václav Nejedlý |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.7.1996 do 15.10.1998 |
Adresa | 167, 54475 Horní Brusnice |
Jméno | Ing. Ivana Brtníková |
---|---|
Funkce | Předsedkyně představenstva |
Ve funkci | od 12.12.1995 do 15.10.1998 |
Adresa | Kounická 1953/69, 10000 Praha |
Jméno | JUDr. Jindřich Lhoták |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1994 do 15.10.1998 |
Adresa | Labská Kotlina 979/31, 50002 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Antonín Rubín |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1994 do 17.7.1996 |
Adresa | U zeměpisného ústavu , Praha 6 |
Jméno | Ing. Jan Berkovec |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 12.12.1995 do 17.7.1996 |
Adresa | Divadelní 933, 54941 Červený Kostelec |
Jméno | Ing. Eduard Beneš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1994 do 17.7.1996 |
Adresa | Krčín 316 , Nové Město n.Met. |
Jméno | Ing. Petr Vlk |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1994 do 12.12.1995 |
Adresa | Třešňová 20, 54701 Náchod |
Jméno | Ing. Jan Berkovec |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1994 do 12.12.1995 |
Adresa | Divadelní 933, 54941 Červený Kostelec |
Jméno | Ing. Ivana Brtníková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1994 do 12.12.1995 |
Adresa | Kounická 1953/69, 10000 Praha |
Jméno | Judr. Jindřich L H O T Á K |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1994 do 13.9.1994 |
Adresa | Labská Kotlina 979/31, 50002 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Aleš Pícha |
---|---|
Funkce | 2.člen představenstva |
Ve funkci | od 5.5.1992 do 13.9.1994 |
Adresa | , Hodkovice 12, Trnov |
Jméno | Ing. Petr Vlk |
---|---|
Funkce | 4.člen představenstva |
Ve funkci | od 5.5.1992 do 13.9.1994 |
Adresa | Třešňová 20, 54701 Náchod |
Jméno | Ing. Eduard Beneš |
---|---|
Funkce | 3.člen představenstva |
Ve funkci | od 5.5.1992 do 13.9.1994 |
Adresa | , Krčín 316,Nové Město n.Met. |
Jméno | Doc.Ing. Vlasta Šafaříková |
---|---|
Funkce | 1.člen představensta |
Ve funkci | od 5.5.1992 do 13.9.1994 |
Adresa | Farského 1122/7, 17000 Praha |
Jméno | Karel Vacek |
---|---|
Funkce | 5.člen představenstva |
Ve funkci | od 5.5.1992 do 13.9.1994 |
Adresa | Družstevní 544, 54901 Nové Město nad Metují |
Jméno | Jaromír Frýba |
---|---|
Funkce | 6.člen představenstva |
Ve funkci | od 5.5.1992 do 13.9.1994 |
Adresa | , Rtyně |
Člen statutárního orgánu: | Petr Franěk |
---|
Výpis dat pro firmu Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.