Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PEDICA CZ, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26028158.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PEDICA CZ, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Vedení spisovny , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Ostraha majetku a osob , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jan Kuneš |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.2.2024 |
Adresa | 80, 38716 Kraselov |
Jméno | Ing. Jan Kuneš |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.1.2020 do 24.2.2024 |
Adresa | 80, 38716 Kraselov |
Jméno | Ing. Jan Kuneš |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.4.2016 do 4.1.2020 |
Adresa | 80, 38716 Kraselov |
Jméno | Ing. Jan Kuneš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.1.2014 do 20.4.2016 |
Adresa | 80, 38716 Kraselov |
Jméno | Ing. Jan Kuneš |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.12.2013 do 4.1.2014 |
Adresa | 80, 38716 Kraselov |
Jméno | Ing. Vítězslav Slavík |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 18.8.2009 do 4.1.2014 |
Adresa | Mánesova 1211, 38601 Strakonice |
Jméno | Ing. Luboš Kubišta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.8.2009 do 4.1.2014 |
Adresa | Nad Ohradou 2633/7, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Jan Kuneš |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.8.2009 do 31.12.2013 |
Adresa | 80, 38716 Kraselov |
Jméno | Ing. Luboš Kubišta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.2004 do 18.8.2009 |
Adresa | Nad Ohradou 2633/7, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Jan Kuneš |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.2.2001 do 18.8.2009 |
Adresa | 80, 38716 Kraselov |
Jméno | Ing. Vítězslav Slavík |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2000 do 18.8.2009 |
Adresa | Mánesova 1211, 38601 Strakonice |
Jméno | Ing. Bohumil Šeda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2000 do 9.7.2004 |
Adresa | Klapálkova 3123/22, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Jan Kuneš |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2000 do 1.2.2001 |
Adresa | Vodárenská 305, 38601 Strakonice |
Jméno | Ing. Vítětslav Slavík |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2000 do 23.10.2000 |
Adresa | Mánesova 1211, 38601 Strakonice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Kuneš |
---|
Výpis dat pro firmu PEDICA CZ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.