Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PD TOOL, spol. s r.o., která sídlí v obci Bojkovice a bylo jí přiděleno IČO 60708069.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ATP Brno s.r.o. se sídlem v obci Bojkovice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Truhlářství, podlahářství , Projektová činnost ve výstavbě , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Topenářství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Darek Hráček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.3.2022 |
Adresa | Stojanova 978, 68603 Staré Město |
Jméno | Ing. Petr Sklenář |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.9.2024 |
Adresa | Na Samotě 1661, 68604 Kunovice |
Jméno | Ing. Darek Hráček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.3.2014 do 9.3.2022 |
Adresa | Zahradní 1158, 68606 Uherské Hradiště |
Jméno | Ing. Darek Hráček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.12.2000 do 7.3.2014 |
Adresa | Zahradní 1158, 68606 Uherské Hradiště |
Jméno | Ivan Hráček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.10.1999 do 7.3.2014 |
Adresa | Lhotská 288, 68722 Ostrožská Nová Ves |
Jméno | Ing. Darek Hráček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.10.1999 do 20.12.2000 |
Adresa | Bedřicha Buchlovana 879, 68605 Uherské Hradiště |
Jméno | Ivan Hráček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.1996 do 1.10.1999 |
Adresa | B.Buchlovana 879 , Uh.Hradiště |
Jméno | Josef Kostiha |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.1996 do 26.3.1997 |
Adresa | Nová 372, 68354 Bošovice |
Jméno | Josef Kostiha |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.1994 do 14.10.1996 |
Adresa | Nová 372, 68354 Bošovice |
Jméno | Ivan Hráček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.1994 do 14.10.1996 |
Adresa | B.Buchlovana 879 , Uh.Hradiště |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Darek Hráček |
---|
Výpis dat pro firmu PD TOOL, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.