Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PAR-INVEST, v.o.s., která sídlí v obci Loučná nad Desnou a bylo jí přiděleno IČO 00577189.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PAR-INVEST, veřejná obchodní společnost se sídlem v obci Loučná nad Desnou byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Truhlářství, podlahářství , Zednictví , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Vlastimil Riedl |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 2.9.2016 |
Adresa | 136, 78811 Loučná nad Desnou |
Jméno | Emil Riedl |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 11.4.2017 |
Adresa | 132, 78811 Loučná nad Desnou |
Jméno | Emil Riedl |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 4.5.2009 do 11.4.2017 |
Adresa | Okružní 500, 78701 Vikýřovice |
Jméno | Emil Riedl |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 4.5.2009 do 11.4.2017 |
Adresa | Okružní 500, 78701 Vikýřovice |
Jméno | Ing. Vlastimil Riedl |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 31.7.2014 do 2.9.2016 |
Adresa | 136, 78811 Loučná nad Desnou |
Jméno | Ing. Vlastimil Riedl |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 26.7.2013 do 31.7.2014 |
Adresa | Okružní 500, 78813 Vikýřovice |
Jméno | Ing. Vlastimil Riedl |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 18.12.2004 do 26.7.2013 |
Adresa | 500, 78813 Vikýřovice |
Jméno | Emil Riedl |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 7.12.2005 do 4.5.2009 |
Adresa | Okružní 500, 78813 Vikýřovice |
Jméno | Ing.arch. Vladimír Pulkrt |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 18.12.2004 do 7.12.2005 |
Adresa | 40, 78901 Drozdov |
Jméno | Ing.arch. Vladimír Pulkrt |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 10.11.1993 do 18.12.2004 |
Adresa | 40, 78901 Drozdov |
Jméno | Ing. Vlastimil Riedl |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 10.11.1993 do 18.12.2004 |
Adresa | 500, 78813 Vikýřovice |
Jméno | Pulkrt |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 26.11.1990 do 26.11.1990 |
Adresa | , Šumperk |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vlastimil Riedl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Emil Riedl |
Výpis dat pro firmu PAR-INVEST, v.o.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.