Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PALAS spol. s r. o., která sídlí v obci Zubří a bylo jí přiděleno IČO 60794160.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PALAS spol. s r. o. se sídlem v obci Zubří byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Vlastimil Bechný |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 31.10.2016 |
Adresa | K Prachovni 573, 75654 Zubří |
Jméno | Ivan Palarec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.3.2010 |
Adresa | Novomeského 2301/19, 02401 Kysucké Nové Mesto |
Jméno | Vlastimil Bechný |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.7.1994 do 31.10.2016 |
Adresa | 573, Zubří |
Jméno | Ivan Palarec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.4.1996 do 2.3.2010 |
Adresa | Sokolská 497, Rožnov pod Radhoštěm |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Palarec |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vlastimil Bechný |
Výpis dat pro firmu PALAS spol. s r. o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.