Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Oneiro Group, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25603060.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem LANTI, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Miroslav Filčák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.5.2022 |
Adresa | Za štadiónom 1256/14 , 04001 Košice |
Jméno | Ing. Mgr. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.5.2022 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Mgr. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 25.10.2016 do 30.5.2022 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.10.2016 do 15.3.2017 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Václav Regner |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.10.2016 do 15.3.2017 |
Adresa | Zengrova 1913/15, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.10.2016 do 15.3.2017 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.10.2016 do 15.3.2017 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Václav Regner |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.10.2016 do 15.3.2017 |
Adresa | Zengrova 1913/15, 16000 Praha |
Jméno | Alena Machová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.1.2006 do 25.10.2016 |
Adresa | Opletalova 13/933, 11000 Praha 1 |
Jméno | Ing. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.3.2015 do 25.10.2016 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Pavel Mach |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 25.10.2016 |
Adresa | Na dědinách 756/14, 14100 Praha |
Jméno | Ing. Václav Regner |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.10.2016 do 25.10.2016 |
Adresa | Zengrova 1913/15, 16000 Praha |
Jméno | Petr Jůza |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.10.2016 do 25.10.2016 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Alena Machová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.1.2006 do 25.10.2016 |
Adresa | Opletalova 13/933, 11000 Praha 1 |
Jméno | Ing. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.3.2015 do 25.10.2016 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Pavel Mach |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 25.10.2016 |
Adresa | Na dědinách 756/14, 14100 Praha |
Jméno | Pavel Mach |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.1.2006 do 23.12.2015 |
Adresa | Opletalova 13/933, 11000 Praha 1 |
Jméno | Ing. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2014 do 3.3.2015 |
Adresa | 644, 35801 Bublava |
Jméno | Ing. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2013 do 27.7.2014 |
Adresa | Šumenská 3226/3, 14300 Praha 4 |
Jméno | Ing. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.1.2006 do 26.6.2013 |
Adresa | Šumenská 3226, 14300 Praha 4 |
Jméno | Lubomír Smatana |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 20.8.1997 do 5.1.2006 |
Adresa | Čs. armády 921/77, 35801 Kraslice |
Jméno | MUDr Martin Kracík |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 20.8.1997 do 5.1.2006 |
Adresa | Seličky 43, 50711 Jičín-Valdice |
Jméno | Ing. Jiří Petrla |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 20.8.1997 do 30.11.2005 |
Adresa | Makovského 1226, 16200 Praha 6 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Jůza |
---|
Výpis dat pro firmu Oneiro Group, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.