Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu OLS Group s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26122201.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem OLS Group s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Olga Borisova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.12.2016 |
Adresa | Vvedenského 20/2 , Moskva |
Jméno | Olga Borisova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.11.2012 |
Adresa | Vvedenského 20/2, Moskva |
Jméno | Leonid Levitin |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2009 |
Adresa | , Moskva, Molodežnaja 3/55 |
Jméno | Nelya Levitina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2009 |
Adresa | , Moskva, Universitetskij prospekt 9/562 |
Jméno | Vitalij Bril |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2009 |
Adresa | , Moskva, Polany 9/97 |
Jméno | Olga Borisova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.11.2012 do 7.12.2016 |
Adresa | Vvedenského 20/2, Moskva |
Jméno | Andrei Filippov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.11.2012 do 29.11.2016 |
Adresa | Plzeňská 2761/315, 15500 Praha |
Jméno | Leonid Levitin |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2009 do 15.5.2015 |
Adresa | , Moskva, Molodežnaja 3/55 |
Jméno | Nelya Levitina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2009 do 15.5.2015 |
Adresa | , Moskva, Universitetskij prospekt 9/562 |
Jméno | Andrei Filippov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.10.1999 do 19.11.2012 |
Adresa | Schwaigerova 2, 16000 Praha 6 |
Jméno | Olga Borissova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2009 do 19.11.2012 |
Adresa | , Moskva, Vvedenského 20/2 |
Člen statutárního orgánu: | Olga Borissova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vitalij Bril |
Výpis dat pro firmu OLS Group s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.