Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu OKIM spol. s r.o., která sídlí v obci Libochovice a bylo jí přiděleno IČO 48290980.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem OKIM spol. s r.o. se sídlem v obci Libochovice byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Provozování autoškoly , Malířství, lakýrnictví, natěračství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Klempířství a oprava karoserií , Opravy silničních vozidel .Jméno | Miloslav Šára |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.10.2013 |
Adresa | Havlíčkova 396, 41117 Libochovice |
Jméno | Miloslav Šára |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.6.2024 |
Adresa | Evaňská 12, 41117 Libochovice |
Jméno | Stanislav Havlata |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.10.2013 do 7.6.2024 |
Adresa | 43, 41115 Sedlec |
Jméno | Miloslav Šára |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.10.2013 do 2.12.2014 |
Adresa | Evaňská 12, 41117 Libochovice |
Jméno | Stanislav Havlata |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.9.1999 do 8.10.2013 |
Adresa | , Sedlec čp. 43, okr. Litoměřice |
Jméno | Miloslav Šára |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.11.2006 do 8.10.2013 |
Adresa | Evaňská 12, 41117 Libochovice |
Jméno | Miloslav Šára |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.6.1993 do 8.10.2013 |
Adresa | Havlíčkova 396, 41117 Libochovice |
Jméno | Eva Hanzalová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.6.1995 do 20.10.1995 |
Adresa | Dlouhá 623/56, 41002 Lovosice |
Jméno | Ing. Otakar Šašek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.6.1993 do 20.10.1995 |
Adresa | Chelčického 650, 41117 Libochovice |
Jméno | Ing. Michal J A N K Ů |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.6.1993 do 16.6.1995 |
Adresa | náměstí Jiřího z Lobkovic 2195/1, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Libor Hanzal |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.6.1993 do 16.6.1995 |
Adresa | Dlouhá 623/56, 41002 Lovosice |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Šára |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Šára |
Výpis dat pro firmu OKIM spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.