Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ODĚVY Hradec Králové, a.s., která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 60108860.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ODĚVY Hradec Králové, .a.s se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Ivo Havel |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2021 |
Adresa | Jabloňová 574/2, 79802 Mostkovice |
Jméno | Ing. Monika Havlová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2021 |
Adresa | Jabloňová 574/2, 79802 Mostkovice |
Jméno | Ing. Barbora Žák Havlová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2023 |
Adresa | Jabloňová 574/2, 79802 Mostkovice |
Jméno | Ing. Barbora Havlová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2021 do 9.8.2023 |
Adresa | Jabloňová 574/2, 79802 Mostkovice |
Jméno | Pavla Brablecová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2017 do 23.11.2021 |
Adresa | Za Vodou 259/15, 79802 Mostkovice |
Jméno | Ing. Monika Havlová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2017 do 23.11.2021 |
Adresa | Jabloňová 574/2, 79802 Mostkovice |
Jméno | Ing. Ivo Havel |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2017 do 23.11.2021 |
Adresa | Jabloňová 574/2, 79802 Mostkovice |
Jméno | Ing. Ivo Havel |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2016 do 23.11.2017 |
Adresa | Jabloňová 574/2, 79802 Mostkovice |
Jméno | Pavla Brablecová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.3.2014 do 23.11.2017 |
Adresa | Za Vodou 259/15, 79802 Mostkovice |
Jméno | Ing. Monika Havlová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.8.2015 do 23.11.2017 |
Adresa | Jabloňová 574/2, 79802 Mostkovice |
Jméno | Ing. Ivo Havel |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2012 do 19.9.2016 |
Adresa | Jabloňová 574/2, 79802 Mostkovice |
Jméno | Ing. Monika Havlová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2012 do 15.8.2015 |
Adresa | Jabloňová 574/2, 79802 Mostkovice |
Jméno | Pavla Brablecová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2012 do 26.3.2014 |
Adresa | Za Vodou 259/15, 79802 Mostkovice |
Jméno | Ing. Ivo Havel |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.9.2009 do 26.7.2012 |
Adresa | U Stadionu 4734, 79601 Prostějov |
Jméno | Ing. Monika Havlová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.9.2009 do 26.7.2012 |
Adresa | U Stadionu 4734, 79601 Prostějov |
Jméno | Pavla Brablecová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.9.2009 do 26.7.2012 |
Adresa | Na Sídlišti 290, 78349 Lutín |
Jméno | Ing. Ivo Havel |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2006 do 15.9.2009 |
Adresa | U Stadionu 4734, 79601 Prostějov |
Jméno | Ing. Monika Havlová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2006 do 15.9.2009 |
Adresa | U Stadionu 4734, 79601 Prostějov |
Jméno | Ing. Pavel Musil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.7.2008 do 15.9.2009 |
Adresa | 183, 75122 Osek nad Bečvou |
Jméno | Ing. Jitka Neškrábalová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 26.9.2005 do 24.7.2008 |
Adresa | Moravská 261/7, 79601 Prostějov |
Jméno | Ing. Monika Havlová |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 5.2.2004 do 27.7.2006 |
Adresa | Luční 314/10, 79604 Prostějov |
Jméno | Ing. Ivo Havel |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1995 do 27.7.2006 |
Adresa | Luční 314/10, 79604 Prostějov |
Jméno | Ing. Dalibor Hájek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.10.2004 do 26.9.2005 |
Adresa | Povelská , Olomouc |
Jméno | Ing. Dalibor Hájek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.12.2000 do 20.10.2004 |
Adresa | Povelská , Olomouc-Nemilany |
Jméno | Ing. Jaroslav Musil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1999 do 5.2.2004 |
Adresa | Lidická 200, 79821 Bedihošť |
Jméno | Dagmar Fišarová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2003 do 16.9.2003 |
Adresa | Nad Hřištěm 10, 54101 Trutnov |
Jméno | Ing. Lenka Černochová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2003 do 16.9.2003 |
Adresa | Stanislava Manharda 3404/16, 79601 Prostějov |
Jméno | Ing. Olga Měsícová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.12.2000 do 14.5.2003 |
Adresa | C. Boudy , Prostějov |
Jméno | Tomáš Kvapil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 4.9.1996 do 6.12.2000 |
Adresa | E. Beneše , Prostějov |
Jméno | Milan Cach |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 4.9.1996 do 6.12.2000 |
Adresa | Hradecká 410/105, 50011 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Hanuš Šamánek |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1995 do 14.1.1999 |
Adresa | Ruská 1751/24, 79601 Prostějov |
Jméno | Jaroslava Smahlová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1995 do 4.9.1996 |
Adresa | Hornická 914/14, 73564 Havířov |
Jméno | Ing. Ladislav Čekal |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1995 do 4.9.1996 |
Adresa | Tylova 1787/20, 79601 Prostějov |
Jméno | Alena Kutálková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1995 do 4.9.1996 |
Adresa | Pardubická , Hradec Králové 4 |
Jméno | Alena Kutálková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 20.11.1995 |
Adresa | Pardubická 606/55, 50004 Hradec Králové |
Jméno | Mojmír K U Ť Á K |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 20.11.1995 |
Adresa | Písečná 789/8, 50009 Hradec Králové |
Jméno | Milan Cach |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 20.11.1995 |
Adresa | Hradecká 410/105, 50011 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ivo Havel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Monika Havlová |
Člen statutárního orgánu: | Pavla Brablecová |
Výpis dat pro firmu ODĚVY Hradec Králové, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.