Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Octárna s.r.o., která sídlí v obci Kroměříž a bylo jí přiděleno IČO 63471906.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TRANSWARE, spol. s r.o. se sídlem v obci Kroměříž byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Masérské, rekondiční a regenerační služby , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Sandra Mederová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.4.2022 |
Adresa | Horní 209, 76821 Kvasice |
Jméno | Klára Brabcová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.7.2013 |
Adresa | Švestková 4105/15, 76701 Kroměříž |
Jméno | Ing. Hana Šebestíková Zehnalová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.9.2014 |
Adresa | 70, 76812 Rataje |
Jméno | Lenka Schützová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.10.2016 do 15.4.2022 |
Adresa | 261, 76901 Martinice |
Jméno | Lenka Schützová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.11.2012 do 21.10.2016 |
Adresa | Kráčiny 206, 76901 Holešov |
Jméno | Ing. Hana Zehnalová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.2.2012 do 26.9.2014 |
Adresa | 70, 76812 Rataje |
Jméno | Klára Brabcová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.7.2009 do 17.7.2013 |
Adresa | Švestková 4105/15, 76701 Kroměříž |
Jméno | Ing. Hana Zehnalová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.12.2001 do 2.2.2012 |
Adresa | Palackého 188, 76901 Holešov |
Jméno | Ing. Václav Brabec, ml. |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.7.1996 do 5.12.2001 |
Adresa | Komunardů 983/4, 73601 Havířov |
Jméno | Ing. Roman Vývoda |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.7.1996 do 5.12.2001 |
Adresa | Havlíčkova 1445, 75301 Hranice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Hana Šebestíková Zehnalová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Klára Brabcová |
Člen statutárního orgánu: | Lenka Schützová |
Výpis dat pro firmu Octárna s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.