Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Obchodně výrobní družstvo "^SLAVNÍK"^, která sídlí v obci Pačejov a bylo jí přiděleno IČO 00884278.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Obchodně výrobní družstvo "SLAVNÍK" se sídlem v obci Pačejov byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jiří Studnička |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2013 |
Adresa | 41, 34101 Pačejov |
Jméno | Pavel Duběda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2013 |
Adresa | Mládežnická 1240, 38601 Strakonice |
Jméno | Miloslav Běloch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2013 |
Adresa | 147, 34101 Pačejov |
Jméno | Jiří Studnička |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2013 |
Adresa | 41, 34101 Pačejov |
Jméno | Božena Studničková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2013 |
Adresa | 41, 34101 Pačejov |
Jméno | Jiří Studnička |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 16.5.2017 |
Adresa | 41, 34101 Pačejov |
Jméno | Božena Studničková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 16.5.2017 |
Adresa | 41, 34101 Pačejov |
Jméno | Jiří Studnička |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.5.2017 |
Adresa | 41, 34101 Pačejov |
Jméno | Pavel Duběda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.5.2017 |
Adresa | 51, 38601 Chrášťovice |
Jméno | Miloslav Běloch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2013 do 16.5.2017 |
Adresa | 147, 34101 Pačejov |
Jméno | Jiří Studnička |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2013 do 16.5.2017 |
Adresa | 41, 34101 Pačejov |
Jméno | Jiří Studnička |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2013 do 16.5.2017 |
Adresa | 41, 34101 Pačejov |
Jméno | Božena Studničková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2013 do 16.5.2017 |
Adresa | 41, 34101 Pačejov |
Jméno | Pavel Duběda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.5.2017 do 16.5.2017 |
Adresa | 51, 38601 Chrášťovice |
Jméno | Pavel Duběda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.12.2013 do 5.5.2017 |
Adresa | Mládežnická 1240, 38601 Strakonice |
Jméno | Josef Muchna |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 13.4.1994 do 9.12.2013 |
Adresa | čp. 38, Pačejov |
Jméno | Vladislav Vopalecký |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 13.4.1994 do 9.12.2013 |
Adresa | čp. 33, Strážovice |
Jméno | Jiří Studnička |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.2.1998 do 9.12.2013 |
Adresa | Velešice č.p. 41, p. Pačejov |
Jméno | Milan Mičko |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 19.2.1998 do 9.12.2013 |
Adresa | Strážovice č.p. 50, p. Pačejov |
Jméno | Miloslav Běloch |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 19.2.1998 do 9.12.2013 |
Adresa | čp. 147, Pačejov |
Jméno | František Veselý |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 13.4.1994 do 19.2.1998 |
Adresa | p. Pačejov , Týřovice čp. 10 |
Jméno | Luboš Vavřička |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 13.4.1994 do 19.2.1998 |
Adresa | čp. 205, Pačejov |
Jméno | Miloslav Běloch |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 13.4.1994 do 19.2.1998 |
Adresa | čp. 147, Pačejov |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Studnička |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Božena Studničková |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Studnička |
Výpis dat pro firmu Obchodně výrobní družstvo "^SLAVNÍK"^ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.