Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Nový Zeleneč a.s., která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 27825981.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem RAGNOR GAMMA a.s. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.9.2024 |
Adresa | Kabátníkova 219/7, 60200 Brno |
Jméno | Ing. Josef Lébr |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.1.2021 do 6.9.2024 |
Adresa | Družstevní 624/26, 77900 Olomouc |
Jméno | Josef Lébr |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.1.2021 do 18.1.2021 |
Adresa | Družstevní 624/26, 77900 Olomouc |
Jméno | Mgr. Jindřiška Chytilová |
---|---|
Funkce | člen dozorčí rady |
Ve funkci | od 18.1.2021 do 18.1.2021 |
Adresa | Dánská 1148/5, 77900 Olomouc |
Jméno | Mgr. Jindřiška Chytilová |
---|---|
Funkce | Předseda správní rady |
Ve funkci | od 11.6.2019 do 18.1.2021 |
Adresa | Dánská 1148/5, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Josef Lébr |
---|---|
Funkce | Statutární ředitel |
Ve funkci | od 11.6.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | Družstevní 624/26, 77900 Olomouc |
Jméno | Petra Volfová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2015 do 11.6.2019 |
Adresa | Diamantová 736/27, 15400 Praha |
Jméno | Adam Volf |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.3.2014 do 11.6.2019 |
Adresa | Diamantová 736/27, 15400 Praha |
Jméno | Jakub Rain |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.12.2016 do 11.6.2019 |
Adresa | 119, 43401 Most |
Jméno | Jakub Rain |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.5.2013 do 10.12.2016 |
Adresa | Jana Vrby 1581/3, 43401 Most |
Jméno | Petra Volfová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.12.2007 do 23.10.2015 |
Adresa | Diamantová 736/27, 15400 Praha |
Jméno | Adam Volf |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.12.2007 do 12.3.2014 |
Adresa | Diamantová 736/27, 15400 Praha |
Jméno | Jakub Rain |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.12.2007 do 30.5.2013 |
Adresa | Průjezdná 1948/9, 43401 Most |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Lukáš Zrůst Ph.D., LL.M., MBA |
---|
Výpis dat pro firmu Nový Zeleneč a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.