Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu NOVA STAV s.r.o., která sídlí v obci Lázně Bohdaneč a bylo jí přiděleno IČO 46508112.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem "NOVA STAV" společnost s ručením omezeným (spol. s r. o.) se sídlem v obci Lázně Bohdaneč byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Ing. Miloš Karafiát |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.11.2015 |
Adresa | Gočárova 575, 53341 Lázně Bohdaneč |
Jméno | Ing. Vlasta Karafiátová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.11.2015 |
Adresa | Gočárova 575, 53341 Lázně Bohdaneč |
Jméno | Ing. Vlasta Karafiátová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.11.2015 do 30.11.2015 |
Adresa | Gočárova 575, 53341 Lázně Bohdaneč |
Jméno | Ing. Miloš Karafiát |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.11.2015 do 15.11.2015 |
Adresa | Gočárova 575, 53341 Lázně Bohdaneč |
Jméno | Ing. Miloš Karafiát |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.1.1998 do 13.11.2015 |
Adresa | Gočárova 575, 53341 Lázně Bohdaneč |
Jméno | Ing. Vlasta Karafiátová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.2.2012 do 13.11.2015 |
Adresa | Gočárova 575, 53341 Lázně Bohdaneč |
Jméno | Jiří Budil |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.9.2004 do 28.2.2012 |
Adresa | Gorkého 2171, 53002 Pardubice |
Jméno | Ing. Petr Štancl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.1.1998 do 7.9.2004 |
Adresa | Gagarinova 375, 53009 Pardubice |
Jméno | Jiří Budil |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.1.1998 do 7.9.2004 |
Adresa | Gorkého 2172, 53002 Pardubice |
Jméno | Jiří Novák |
---|---|
Funkce | Jednatel společnosti |
Ve funkci | od 2.6.1992 do 13.1.1998 |
Adresa | Na bukovině 1419, 53003 Pardubice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miloš Karafiát |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vlasta Karafiátová |
Výpis dat pro firmu NOVA STAV s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.