Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu NOK s.r.o., která sídlí v obci Prostějov a bylo jí přiděleno IČO 25559869.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem NOK s.r.o. se sídlem v obci Prostějov byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zednictví .Jméno | Heorhiy Hlukhanych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.5.2005 |
Adresa | ulice Vinogradna 24, Seredne |
Jméno | Bohdan Suhokon |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.7.2001 do 25.5.2005 |
Adresa | Dr. Ondroucha 481/2, Smržice |
Jméno | Kateryna Kokhan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.4.1999 do 25.5.2005 |
Adresa | P. Bezruče 319/3, Vyškov |
Jméno | Oksana Tymchenko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.4.1999 do 25.5.2005 |
Adresa | P. Bezruče 319/3, Vyškov |
Jméno | Bohdan Suhokon |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.7.1999 do 27.7.2001 |
Adresa | P.Bezruče 319/3, Vyškov |
Člen statutárního orgánu: | Heorhiy Hlukhanych |
---|
Výpis dat pro firmu NOK s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.