Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu NEST - ESO, v.o.s., která sídlí v obci Česká Kamenice a bylo jí přiděleno IČO 64053164.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem NEST - ESO, v.o.s. se sídlem v obci Česká Kamenice byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence .Jméno | Pavel Strejček |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 26.3.2016 |
Adresa | Dvořákova 276, 40721 Česká Kamenice |
Jméno | Markéta Lacinová |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 14.4.2016 |
Adresa | 282, 40502 Dolní Habartice |
Jméno | Markéta Johnová |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 30.12.2016 |
Adresa | 282, 40502 Dolní Habartice |
Jméno | Pavel Strejček |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 25.6.2016 |
Adresa | Náměstí Míru 219, 40721 Česká Kamenice |
Jméno | Markéta Lacinová |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 14.4.2016 do 30.12.2016 |
Adresa | 282, 40502 Dolní Habartice |
Jméno | Pavel Strejček |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 26.3.2016 do 25.6.2016 |
Adresa | Dvořákova 276, 40721 Česká Kamenice |
Jméno | Markéta Lacinová |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 8.10.2003 do 14.4.2016 |
Adresa | Dvořákova 276, 40721 Česká Kamenice |
Jméno | Pavel Strejček |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 8.10.2003 do 26.3.2016 |
Adresa | Dvořákova 276, 40721 Česká Kamenice |
Jméno | Pavel Strejček |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 30.10.2001 do 8.10.2003 |
Adresa | Stará Huť 731, 47114 Kamenický Šenov |
Jméno | Jarmila Linhartová |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 30.10.2001 do 8.10.2003 |
Adresa | Stará Huť 731, 47114 Kamenický Šenov |
Jméno | Pavel Strejček |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 12.2.1996 do 30.10.2001 |
Adresa | 5.května 180, Česká Kamenice |
Jméno | Alice Strejčková |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 23.2.1998 do 30.10.2001 |
Adresa | 5. května 180, 40721 Česká Kamenice |
Jméno | Jiří Neumann |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 12.2.1996 do 23.2.1998 |
Adresa | 104, Provodín |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Strejček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Markéta Johnová |
Výpis dat pro firmu NEST - ESO, v.o.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.