Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 60793201.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem A-M-S Marketing, a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti zdravotní tělesné výchovy , Oční optika , Hostinská činnost , Masérské, rekondiční a regenerační služby , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | MUDr. Miloslav Mazur Ph.D., MBA, MSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.10.2023 |
Adresa | Pod Štandlem 2218, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | MUDr. Stanislav Jackanin, MBA, LL.M. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.3.2024 |
Adresa | Nad kapličkou 220, 74283 Olbramice |
Jméno | Ing. Martin Haničinec MBA, LL.M. |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 6.3.2024 |
Adresa | Staroveská 1167, 73944 Brušperk |
Jméno | Ing. Martin Haničinec MBA, LL.M. |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 9.1.2023 do 6.3.2024 |
Adresa | Staroveská 1167, 73944 Brušperk |
Jméno | MUDr. Stanislav Jackanin MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.1.2023 do 6.3.2024 |
Adresa | Nad kapličkou 220, 74283 Olbramice |
Jméno | MUDr. Miloslav Mazur Ph.D., MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.11.2022 do 6.10.2023 |
Adresa | Pod Štandlem 2218, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Ing. Martin Haničinec |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.3.2019 do 9.1.2023 |
Adresa | Staroveská 1167, 73944 Brušperk |
Jméno | MUDr. Stanislav Jackanin MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.3.2019 do 9.1.2023 |
Adresa | Nad kapličkou 220, 74283 Olbramice |
Jméno | MUDr. Miloslav Mazur Ph.D.,MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.9.2021 do 3.11.2022 |
Adresa | Pod Štandlem 2218, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | MUDr. Miloslav Mazur Ph.D.,MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2017 do 22.9.2021 |
Adresa | Nad Mlýnkem 748, 72526 Ostrava |
Jméno | Ing. Norbert Muczka MBA |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2018 do 11.3.2019 |
Adresa | Rohová 1120/8a, 73601 Havířov |
Jméno | MUDr. Stanislav Jackanin |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2018 do 11.3.2019 |
Adresa | Nad kapličkou 220, 74283 Olbramice |
Jméno | Mgr. Petr Žižka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.4.2017 do 6.11.2018 |
Adresa | Karvinská 1274/39, 73601 Havířov |
Jméno | MUDr. Stanislav Jackanin |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.3.2018 do 22.7.2018 |
Adresa | Bedřicha Nikodema 4481/9, 70800 Ostrava |
Jméno | MUDr. Stanislav Jackanin |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.3.2018 do 24.3.2018 |
Adresa | Klimkovická 55/28, 70800 Ostrava |
Jméno | MUDr. Stanislav Jackanin |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.1.2018 do 21.3.2018 |
Adresa | Bedřicha Nikodema 4481/9, 70800 Ostrava |
Jméno | MUDr. Karel Lukeš MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.4.2017 do 5.1.2018 |
Adresa | 47, 73938 Soběšovice |
Jméno | Ing. Petr Liškář |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.4.2017 do 6.11.2017 |
Adresa | Okružní 1825/21, 74801 Hlučín |
Jméno | MUDr. Miloslav Mazur Ph.D., MBA |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 18.1.2017 do 10.4.2017 |
Adresa | Nad Mlýnkem 748, 72526 Ostrava |
Jméno | Ing. Petr Kovařík MBAce |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.1.2017 do 10.4.2017 |
Adresa | Poštovní 503, 74213 Studénka |
Jméno | Mgr. Petr Žižka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2016 do 10.4.2017 |
Adresa | Karvinská 1274/39, 73601 Havířov |
Jméno | MUDr. Miloslav Mazur Ph.D. |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2016 do 18.1.2017 |
Adresa | Nad Mlýnkem 748, 72526 Ostrava |
Jméno | Ing. Petr Kovařík |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2016 do 18.1.2017 |
Adresa | Poštovní 503, 74213 Studénka |
Jméno | Ing. Petr Hýža |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.3.2014 do 1.8.2016 |
Adresa | Třebízského 833/13, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | MUDr. Marie Marsová MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.3.2014 do 1.8.2016 |
Adresa | Sportovní 3242/9, 79601 Prostějov |
Jméno | Mgr. Petr Žižka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.1.2016 do 1.8.2016 |
Adresa | Karvinská 1274/39, 73601 Havířov |
Jméno | Ing. Petr Liškář |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 13.8.2014 do 7.1.2016 |
Adresa | Okružní 1825/21, 74801 Hlučín |
Jméno | Ing. Pavel Bědajanek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 4.3.2014 do 8.7.2014 |
Adresa | Na Peřeji 730/5, 72400 Ostrava |
Jméno | Ing. Pavel Bědajanek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2011 do 4.3.2014 |
Adresa | Na Peřeji 730/5, 72400 Ostrava |
Jméno | Ing. Petr Hýža |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.6.2012 do 4.3.2014 |
Adresa | Třebízského 833/13, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | MUDr. Marie Marsová MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.6.2013 do 4.3.2014 |
Adresa | Sportovní 3242/9, 79601 Prostějov |
Jméno | MUDr. Marie Marsová MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.1.2012 do 7.6.2013 |
Adresa | Sportovní 3242/9, 79601 Prostějov |
Jméno | Ing. Petr Hýža |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2007 do 25.6.2012 |
Adresa | Třebízského 833/13, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | MUDr. Petr Uhlig |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.7.2007 do 3.1.2012 |
Adresa | Okružní 1824/22, 74801 Hlučín |
Jméno | Ing. Petr Liškář |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 20.8.2009 do 10.2.2011 |
Adresa | Okružní 1825/21, 74801 Hlučín |
Jméno | Ing. Karel Kantor |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 30.8.2007 do 20.8.2009 |
Adresa | U Stružníku 515/19, 73601 Havířov |
Jméno | MUDr. Radomír Maráček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2005 do 2.7.2007 |
Adresa | Bohuslava Martinů 2039, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Aleš Kotásek dipl. ek. |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2005 do 2.7.2007 |
Adresa | 17. listopadu 1001/25, 73601 Havířov |
Jméno | MUDr. Miroslav Homza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2005 do 27.4.2007 |
Adresa | Hrabek 284/28, 72527 Ostrava |
Jméno | prof. RNDr. Jiří Močkoř DrSc. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.11.2004 do 15.6.2005 |
Adresa | Mládežnická 1912/32, 74801 Hlučín |
Jméno | Ing. René Janosch |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 12.11.2004 do 15.6.2005 |
Adresa | 715, 73912 Čeladná |
Jméno | Ing. arch. Josef Ullmann |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.8.2001 do 15.6.2005 |
Adresa | Josefa Skupy 1640/19, 70800 Ostrava |
Jméno | Mgr. Václav Barbořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.8.2001 do 15.6.2005 |
Adresa | Jaroslava Seiferta 1328/11, 74801 Hlučín |
Jméno | Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 12.11.2004 do 22.11.2004 |
Adresa | Dělnická 1647/13, 74801 Hlučín |
Jméno | Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.8.2001 do 12.11.2004 |
Adresa | Okružní 1851/55, 74801 Hlučín |
Jméno | Ing. René Janosch |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 8.8.2001 do 12.11.2004 |
Adresa | Dělnická 1647/13, 74801 Hlučín |
Jméno | Ing. René Janosch |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 17.5.2000 do 8.8.2001 |
Adresa | Dělnická 1647/13, 74801 Hlučín |
Jméno | Ing. Ludmila Maluchová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.5.2000 do 8.8.2001 |
Adresa | Husova 541, 74283 Klimkovice |
Jméno | MUDr. Jaroslav Lux |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2000 do 8.8.2001 |
Adresa | Kubalova 381/33, 70030 Ostrava |
Jméno | Ing. arch. Josef Ullmann |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2000 do 8.8.2001 |
Adresa | Josefa Skupy 1640/19, 70800 Ostrava |
Jméno | Ing. René Janosch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2000 do 17.5.2000 |
Adresa | Dělnická 1647/13, 74801 Hlučín |
Jméno | Ing. Sylva Mlčochová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.6.1997 do 14.2.2000 |
Adresa | B. Martinů 811 , Ostrava - Poruba |
Jméno | Ing. Radmila Sosnová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.1997 do 14.2.2000 |
Adresa | Olomoucká 423, 74757 Slavkov |
Jméno | Ing. Martin Jiřík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.1997 do 14.2.2000 |
Adresa | Horymírova 2972/30, 70030 Ostrava |
Jméno | Ing. Radmila Sosnová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.6.1995 do 23.6.1997 |
Adresa | Olomoucká 423, 74757 Slavkov |
Jméno | Ing. Martin Jiřík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.6.1995 do 23.6.1997 |
Adresa | Horymírova 2972/30, 70030 Ostrava |
Jméno | Ing. Sylva Mlčochová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.6.1995 do 23.6.1997 |
Adresa | B. Martinů 811 , Ostrava - Poruba |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Miloslav Mazur Ph.D.,MBA |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Stanislav Jackanin MBA, LL.M. |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Haničinec MBA., LL.M. |
Výpis dat pro firmu Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.