Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Nahrin Praha,a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 63078449.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Nahrin Praha,a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Mgr. Ivanka Beníšková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.1.2016 |
Adresa | Antonínská 423/6, 17000 Praha |
Jméno | Tomáš Beníšek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.1.2016 |
Adresa | Horovo náměstí 1420/4, 18000 Praha |
Jméno | Petr Lízálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.1.2016 |
Adresa | Červnová 1055/14, 18200 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Lízálek |
---|---|
Funkce | předseda představentsva |
Ve funkci | od 15.1.2016 |
Adresa | Pardubická 1281/52, 10400 Praha |
Jméno | Tomáš Beníšek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1995 do 15.1.2016 |
Adresa | Antonínská 6, Praha 7 |
Jméno | Petr Lízálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.2.2015 do 15.1.2016 |
Adresa | Červnová 1055/14, 18200 Praha |
Jméno | Mgr. Ivanka Beníšková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 5.8.2015 do 15.1.2016 |
Adresa | Antonínská 423/6, 17000 Praha |
Jméno | Jiří Lízálek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2015 do 15.1.2016 |
Adresa | Pardubická 1281/52, 10400 Praha |
Jméno | Tomáš Beníšek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1995 do 15.1.2016 |
Adresa | Antonínská 6, Praha 7 |
Jméno | Petr Lízálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.2.2015 do 15.1.2016 |
Adresa | Červnová 1055/14, 18200 Praha |
Jméno | Mgr. Ivanka Beníšková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 5.8.2015 do 15.1.2016 |
Adresa | Antonínská 423/6, 17000 Praha |
Jméno | Jiří Lízálek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.10.2015 do 15.1.2016 |
Adresa | Pardubická 1281/52, 10400 Praha |
Jméno | Jiří Lízálek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.11.1998 do 23.10.2015 |
Adresa | 67, Dobřejovice |
Jméno | Mgr. Ivanka Beníšková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.11.1998 do 5.8.2015 |
Adresa | Antonínská 6, Praha 7 |
Jméno | Petr Lízálek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1995 do 25.2.2015 |
Adresa | Strašnická 16, Praha 10 |
Jméno | Mgr. Ivana Beníšková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1995 do 25.11.1998 |
Adresa | Antonínská 6, Praha 7 |
Jméno | Jiří Lízálek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1995 do 25.11.1998 |
Adresa | Strašnická 16, Praha 10 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ivanka Beníšková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Lízálek |
Výpis dat pro firmu Nahrin Praha,a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.