Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Nadační fond Patříme k sobě Oli, která sídlí v obci Sedlnice a bylo jí přiděleno IČO 09846042.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Nadační fond Patříme k sobě Oli se sídlem v obci Sedlnice byla založena v roce 2021. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Veronika Procáková, Dis. |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | 405, 73961 Třinec |
Jméno | Bohumil Kovalský |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 5.2.2021 |
Adresa | 9, 74256 Sedlnice |
Jméno | Radka Kovalská |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 5.2.2021 |
Adresa | 9, 74256 Sedlnice |
Jméno | Veronika Procáková Dis. |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 28.6.2023 do 28.2.2024 |
Adresa | Jana Maluchy 204/53, 70030 Ostrava |
Jméno | Bc. Gabriela Bedrlíková, Dis. |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 5.2.2021 do 15.6.2023 |
Adresa | Výškovická 2579/75, 70030 Ostrava |
Člen statutárního orgánu: | Radka Kovalská |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bohumil Kovalský |
Člen statutárního orgánu: | Veronika Procáková |
Výpis dat pro firmu Nadační fond Patříme k sobě Oli obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.