Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Myslivecký spolek Mořice-Vrchoslavice, z.s., která sídlí v obci Vrchoslavice a bylo jí přiděleno IČO 47919981.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Myslivecká společnost Mořice-Vrchoslavice se sídlem v obci Vrchoslavice byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Štěpán Řezáč |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | 163, 79827 Vrchoslavice |
Jméno | Pavel Horák |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | 159, 79827 Vrchoslavice |
Jméno | Milan Václavíček |
---|---|
Funkce | Myslivecký hospodář |
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | 140, 79828 Mořice |
Jméno | Ing. Jan Dostál |
---|---|
Funkce | Pokladník |
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | 172, 79828 Mořice |
Jméno | Kamil Hrtús |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | 71, 76833 Počenice-Tetětice |
Jméno | Ing. Štěpán Řezáč |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 2.6.2023 do 15.5.2024 |
Adresa | 163, 79827 Vrchoslavice |
Jméno | Pavel Horák |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 2.6.2023 do 15.5.2024 |
Adresa | 159, 79827 Vrchoslavice |
Jméno | Milan Václavíček |
---|---|
Funkce | Myslivecký hospodář |
Ve funkci | od 2.6.2023 do 15.5.2024 |
Adresa | 140, 79828 Mořice |
Jméno | Kamil Hrtús |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 2.6.2023 do 15.5.2024 |
Adresa | 71, 76833 Počenice-Tetětice |
Jméno | Alois Motal |
---|---|
Funkce | Pokladník |
Ve funkci | od 2.6.2023 do 6.2.2024 |
Adresa | Jana Peštuky 1324, 75201 Kojetín |
Jméno | František Koutný |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 4.4.2018 do 2.6.2023 |
Adresa | 127, 79827 Vrchoslavice |
Jméno | Ing Štěpán Řezáč |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 19.4.2019 do 2.6.2023 |
Adresa | 163, 79827 Vrchoslavice |
Jméno | Kamil Hrtús |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.12.2015 do 2.6.2023 |
Adresa | 71, 76833 Počenice-Tetětice |
Jméno | Alois Motal |
---|---|
Funkce | Pokladník |
Ve funkci | od 11.12.2015 do 2.6.2023 |
Adresa | Jana Peštuky 1324, 75201 Kojetín |
Jméno | Milan Václavíček |
---|---|
Funkce | Myslivecký hospodář |
Ve funkci | od 11.12.2015 do 2.6.2023 |
Adresa | 140, 79828 Mořice |
Jméno | Petr Vozihnoj |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 4.4.2018 do 19.4.2019 |
Adresa | 3, 79828 Mořice |
Jméno | František Koutný |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 11.12.2015 do 4.4.2018 |
Adresa | 127, 79827 Vrchoslavice |
Jméno | František Vozihnoj |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 11.12.2015 do 4.4.2018 |
Adresa | 152, 79828 Mořice |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Horák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Kamil Hrtús |
Člen statutárního orgánu: | Milan Václavíček |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Dostál |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Štěpán Řezáč |
Výpis dat pro firmu Myslivecký spolek Mořice-Vrchoslavice, z.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.