Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Myslivecký spolek Lhotky, která sídlí v obci Velké Meziříčí a bylo jí přiděleno IČO 43382487.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Myslivecké sdružení Lhotky se sídlem v obci Velké Meziříčí byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Vítězslav Kupka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.1.2022 |
Adresa | 37, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | Jaroslav Bednář |
---|---|
Funkce | myslivecký hospodář |
Ve funkci | od 4.8.2023 |
Adresa | Karlov 375/121, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | František Řihák |
---|---|
Funkce | předseda výboru |
Ve funkci | od 24.11.2020 |
Adresa | 61, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | Vratislav Čamek |
---|---|
Funkce | místopředseda výboru |
Ve funkci | od 24.11.2020 do 7.8.2024 |
Adresa | 39, 59401 Březejc |
Jméno | Jaroslav Bednář |
---|---|
Funkce | myslivecký hospodář |
Ve funkci | od 24.11.2020 do 4.8.2023 |
Adresa | Karlov 375/121, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | Jaroslav Bednář |
---|---|
Funkce | pokladník |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 4.8.2023 |
Adresa | Karlov 375/121, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | Vítězslav Kupka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2020 do 23.1.2022 |
Adresa | 25, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | Petr Kupka |
---|---|
Funkce | myslivecký hospodář |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 24.11.2020 |
Adresa | 25, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | Jiří Kupka |
---|---|
Funkce | místopředseda výboru |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 24.11.2020 |
Adresa | 16, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | František Řihák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 24.11.2020 |
Adresa | 61, 59401 Velké Meziříčí |
Jméno | Bohumil Kosour |
---|---|
Funkce | předseda výboru |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 24.11.2020 |
Adresa | 46, 59401 Petráveč |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Bednář |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | František Řihák |
Člen statutárního orgánu: | Vítězslav Kupka |
Výpis dat pro firmu Myslivecký spolek Lhotky obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.