Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MVGM Property Management Czech s.r.o., která sídlí v obci Praha 8 a bylo jí přiděleno IČO 08238839.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Pinerolo s.r.o. se sídlem v obci Praha 8 byla založena v roce 2019. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Realitní zprostředkování , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Johannes Andreas De Haas |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | Loonsebaan 149 , Vught |
Jméno | Ondřej Fukal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.7.2024 |
Adresa | Sovenická 561/16, 19700 Praha 9 |
Jméno | Maarten Hugo De Haas |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.1.2024 do 15.7.2024 |
Adresa | Naarderstraat 317 , Huizen |
Jméno | Menno Dirk Van Der Horst |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.8.2019 do 23.1.2024 |
Adresa | Gein-Zuid 52 , JH Abcoude |
Jméno | Janno De Haas |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.1.2023 do 7.2.2023 |
Adresa | Loonsebaan 149 , Vught |
Jméno | Petra Stiller |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.9.2022 do 9.1.2023 |
Adresa | Kačírkova 3040/9, 74601 Opava |
Jméno | Petra Stiller |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.11.2020 do 18.9.2022 |
Adresa | Pod strání 101, 33601 Blovice |
Jméno | Walter Sas |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.8.2019 do 16.11.2020 |
Adresa | Fazant 13 , BS Maasdam |
Jméno | Vítězslav Wajtr |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.6.2019 do 23.8.2019 |
Adresa | Čekanovská 2521, 19016 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Johannes Andreas De Haas |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ondřej Fukal |
Výpis dat pro firmu MVGM Property Management Czech s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.